EP0058644 - Procédé de préparation d'un précurseur de catalyseur d'oxychlorination [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [1982/34] | Précurseur de catalyseur d'oxychloration et procédé pour le préparer | ||
[1989/12] | Statut | Brevet maintenu dans une forme modifiée Statut actualisé le 04.02.1989 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.03.2010 | Changement - donnees relatives a l'opposition/a l'opposant ou au mandataire de l'opposant | publié le 21.04.2010 [2010/16] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ENICHEM SYNTHESIS S.p.A. Via Ruggero Settimo 55 90139 Palermo / IT | [N/P] |
Précédent [1988/34] | Pour tous les Etats désignés ENICHEM SYNTHESIS S.p.A. Via Ruggero Settimo 55 I-90139 Palermo / IT | ||
Précédent [1982/34] | Pour tous les Etats désignés EUTECO IMPIANTI S.p.A. Via Grazioli 11 I-20161 Milano / IT | Inventeur(s) | 01 /
Canavesi, Roberto Via Leopardi 4/b I-20020 Arese (Milano) / IT | 02 /
Ghezzi, Roberto Via Camelie 11 I-20095 Cusano Milanino (Milano) / IT | 03 /
Tagliabue, Vittorio Via Bolzano 5 I-20051 Limbiate (Milano) / IT | [1982/34] | Mandataire(s) | Rambelli, Paolo, et al Jacobacci & Partners S.p.A. Corso Emilia 8 10152 Torino / IT | [N/P] |
Précédent [1988/34] | Rambelli, Paolo, et al c/o JACOBACCI & PERANI S.p.A. Corso Regio Parco, 27 I-10152 Torino / IT | ||
Précédent [1982/34] | Jacobacci, Filippo c/o JACOBACCI & PERANI S.p.A. Corso Regio Parco, 27 I-10152 Torino / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 82830020.2 | 01.02.1982 | [1982/34] | Numéro de priorité, date | IT19810019689 | 12.02.1981 Format original publié: IT 1968981 | IT19810068126 | 17.08.1981 Format original publié: IT 6812681 | [1982/34] | Langue de dépôt | IT | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0058644 | Date: | 25.08.1982 | Langue: | EN | [1982/34] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0058644 | Date: | 28.08.1985 | Langue: | EN | [1985/35] | Type: | B2 Nouveau fascicule de brevet européen | N°: | EP0058644 | Date: | 22.03.1989 | Langue: | EN | [1989/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.07.1982 | Classification | IPC: | B01J27/10, C07C17/156, C07C19/045, B01J35/10 | [1982/34] | CPC: |
B01J27/122 (EP,US);
B01J27/10 (EP,US);
C07C17/156 (EP,US)
| C-Set: |
C07C17/156, C07C19/045 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1982/34] | Titre | Allemand: | Verfahren zur Herstellung eines Oxychlorierungs-Kalatysatorvorläufers | [1989/12] | Anglais: | Process for preparation of an oxychlorination catalyst precursor | [1989/12] | Français: | Procédé de préparation d'un précurseur de catalyseur d'oxychlorination | [1989/12] |
Précédent [1982/34] | Oxychlorinierungskatalysatorvorstufe und Verfahren zu deren Herstellung | ||
Précédent [1982/34] | Oxychlorination catalyst precursor and process for its preparation | ||
Précédent [1982/34] | Précurseur de catalyseur d'oxychloration et procédé pour le préparer | Procédure d'examen | 23.11.1982 | Requête en examen déposée [1983/14] | 05.04.1984 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 31.05.1984 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.11.1984 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 14.02.1985 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.04.1985 | Taxe de délivrance payée | 30.04.1985 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
24.05.1986
12.06.1986
ADMISSIBLE The B.F. Goodrich Company 500 South Main Street Akron, Ohio / US Mandataire de l'opposant dompatent von Kreisler Selting Werner - Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB, et al, et al Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | 02
26.05.1986
10.07.1986
ADMISSIBLE Akzo Nobel N.V. Velperweg 76 NL-6824 BM Arnhem / NL Mandataire de l'opposant Schalkwijk, Pieter Cornelis Akzo Nobel N.V. Intellectual Property Department P.O. Box 9300 6800 SB Arnhem / NL | [N/P] |
Précédent [2010/16] | |||
Opposant(s) | 01
24.05.1986
12.06.1986
ADMISSIBLE The B.F. Goodrich Company 500 South Main Street Akron, Ohio / US Mandataire de l'opposant von Kreisler Selting Werner, et al, et al Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | ||
02
26.05.1986
10.07.1986
ADMISSIBLE Akzo Nobel N.V. Velperweg 76 NL-6824 BM Arnhem / NL Mandataire de l'opposant Schalkwijk, Pieter Cornelis AKZO NOBEL N.V. Intellectual Property Department PO Box 9300 6800 SB Arnhem / NL | |||
Précédent [2009/29] | |||
Opposant(s) | 01
24.05.1986
12.06.1986
ADMISSIBLE The B.F. Goodrich Company 500 South Main Street Akron, Ohio / US Mandataire de l'opposant von Kreisler, Alek, et al, et al Patentanwälte Von Kreisler-Selting-Werner Postfach 10 22 41 50462 Köln / DE | ||
02
26.05.1986
10.07.1986
ADMISSIBLE Akzo Nobel N.V. Velperweg 76 NL-6824 BM Arnhem / NL Mandataire de l'opposant Schalkwijk, Pieter Cornelis AKZO NOBEL N.V. Intellectual Property Department PO Box 9300 6800 SB Arnhem / NL | |||
Précédent [2008/28] | |||
Opposant(s) | 01
24.05.1986
12.06.1986
ADMISSIBLE The B.F. Goodrich Company 500 South Main Street Akron, Ohio / US Mandataire de l'opposant von Kreisler, Alek, Dipl.-Chem., et al, et al Patentanwälte von Kreisler-Selting-Werner Postfach 10 22 41 D-50462 Köln / DE | ||
02
26.05.1986
10.07.1986
ADMISSIBLE Akzo Nobel N.V. Velperweg 76 NL-6824 BM Arnhem / NL Mandataire de l'opposant Schalkwijk, Pieter Cornelis AKZO NOBEL N.V. Intellectual Property Department PO Box 9300 6800 SB Arnhem / NL | |||
Précédent [1986/31] | |||
Opposant(s) | 01
24.05.1986
12.06.1986
ADMISSIBLE The B.F. Goodrich Company 500 South Main Street Akron, Ohio / US Mandataire de l'opposant von Kreisler, Alek, Dipl.-Chem., et al, et al Patentanwälte von Kreisler-Selting-Werner Postfach 10 22 41 D-50462 Köln / DE | ||
02
26.05.1986
10.07.1986
ADMISSIBLE Akzo N.V. Velperweg 76 NL-6824 BM Arnhem / NL Mandataire de l'opposant Schalkwijk, Pieter Cornelis Akzo Nobel N.V. Patent Department P.O. 9300 NL-6800 SB Arnhem / NL | |||
Précédent [1986/29] | |||
Opposant(s) | 01
24.05.1986
12.06.1986
ADMISSIBLE The B.F. Goodrich Company 500 South Main Street Akron, Ohio / US Mandataire de l'opposant von Kreisler, Alek, Dipl.-Chem., et al, et al Patentanwälte von Kreisler-Selting-Werner Postfach 10 22 41 D-50462 Köln / DE | 27.05.1986 | N° 01 : réponse à la notification signalant des irrégularités dans lacte dopposition | 30.05.1986 | N° 01 : notification signalant des irrégularités dans lacte dopposition | 11.07.1986 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 22.12.1986 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 03.02.1987 | Communication des observations du titulaire du brevet (délai: M02) | 02.04.1987 | Réponse des parties concernées aux observations du titulaire du brevet | 18.04.1988 | Date des procédures orales | 27.07.1988 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 12.10.1988 | Envoi de la notification relative au maintien du brevet dans sa forme modifiée | 24.12.1988 | Taxe d'impression d'un nouveau fascicule payée | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.01.1984 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.01.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]DE2543918 (SIR SOC ITALIANA RESINE SPA); | [Y]FR2318135 (STAUFFER CHEMICAL CO [US]); | [A]DE2651974 (BASF AG) |