EP0075004 - HYDROGELS DE METHACRYLATE DE SILICONE POUR DES VERRES DE CONTACT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 08.07.1983 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés McCARRY, John D. 12650 Westminster Avenue Santa Ana, CA 92706-2100 / US | [1983/13] | Inventeur(s) | 01 /
FOLEY, William M., Jr. 2551 Sleepy Hollow Drive Glendale, CA 91206 / US | [1983/13] | Numéro de la demande, date de dépôt | 82901265.7 | 23.03.1982 | [1983/13] | WO1982US00352 | Numéro de priorité, date | US19810246956 | 24.03.1981 Format original publié: US 246956 | [1983/13] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO8203397 | Date: | 14.10.1982 | [1982/25] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0075004 | Date: | 30.03.1983 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 14.10.1982, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1983/13] | Rapport(s) de recherche | Classification | IPC: | C08F230/08 | [1983/13] | CPC: |
C08F30/08 (EP);
G02B1/04 (EP)
| C-Set: |
G02B1/04, C08L43/04 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, LI, LU, NL, SE [1983/13] | Titre | Allemand: | SILIKON-METHACRYLAT-HYDROGELE FÜR KONTAKTLINSEN | [1983/13] | Anglais: | SILICONE METHACRYLATE HYDROGELS FOR CONTACT LENSES | [1983/13] | Français: | HYDROGELS DE METHACRYLATE DE SILICONE POUR DES VERRES DE CONTACT | [1983/13] | Dossier détruit : | 18.06.1989 | Procédure d'examen | 29.03.1983 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1983/36] | 30.05.1983 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1983/36] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 28.12.1982 | AT   M02   Pas encore payé | 28.12.1982 | BE   M02   Pas encore payé | 28.12.1982 | CH   M02   Pas encore payé | 28.12.1982 | DE   M02   Pas encore payé | 28.12.1982 | FR   M02   Pas encore payé | 28.12.1982 | GB   M02   Pas encore payé | 28.12.1982 | LU   M02   Pas encore payé | 28.12.1982 | NL   M02   Pas encore payé | 28.12.1982 | SE   M02   Pas encore payé | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 14.04.1983 | M02   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]US4182822 ; | [X]US4242483 ; | [X]US4246389 ; | [XP]US4306042 |