EP0094475 - Circuit de transmission non-linéaire de la position de la pédale d'accélérateur pour camion [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 18.03.1987 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.03.1987 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 06.05.1987 [1987/19] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés VDO Adolf Schindling AG Gräfstrasse 103 D-60487 Frankfurt / DE | [1983/47] | Inventeur(s) | 01 /
Collonia, Harald Zum Talblick 12 D-6246 Glashütten/Ts / DE | [1983/47] | Mandataire(s) | Könekamp, Herbert Kruppstrasse 105 60388 Frankfurt / DE | [N/P] |
Précédent [1983/47] | Könekamp, Herbert, Dipl.-Ing. Sodener Strasse 9 D-65824 Schwalbach / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 83100685.3 | 26.01.1983 | [1983/47] | Numéro de priorité, date | DE19823218909 | 19.05.1982 Format original publié: DE 3218909 | [1983/47] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0094475 | Date: | 23.11.1983 | Langue: | DE | [1983/47] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0094475 | Date: | 01.08.1984 | Langue: | DE | [1984/31] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0094475 | Date: | 14.05.1986 | Langue: | DE | [1986/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.05.1984 | Classification | IPC: | B60K26/04, F02D11/10, F02D33/02 | [1986/20] | CPC: |
B60K26/04 (EP);
F02D11/105 (EP)
|
Précédent IPC [1984/32] | B60K26/04, F02D33/02, F02D33/02 | ||
Précédent IPC [1983/47] | F02D11/10, F02D33/02 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1983/47] | Titre | Allemand: | Schaltungsanordnung zur nicht linearen Übertragung des einer Fahrpedalstellung eines Kraftfahrzeuges entsprechenden Sollwertsignals | [1983/47] | Anglais: | Non linear transmission circuit for the position of the gas pedal in a truck | [1983/47] | Français: | Circuit de transmission non-linéaire de la position de la pédale d'accélérateur pour camion | [1983/47] | Procédure d'examen | 18.08.1984 | Requête en examen déposée [1984/43] | 16.09.1985 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 26.09.1985 | Réponse à une notification de la division dexamen | 30.10.1985 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 14.11.1985 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.01.1986 | Taxe de délivrance payée | 10.01.1986 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 17.02.1987 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1987/19] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.12.1984 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.12.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US3707950 (SCHLIMME E); | [X]US3407793 (HERBERT LANG); | [XP]US4280465 (STAERZL RICHARD E); | [A]US3709626 (EGGENBERGER M); | [A]DE2635759 (TOYOTA MOTOR CO LTD); | [A]FR2343622 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]); | [A]FR2385553 (VDO SCHINDLING [DE]) | Examen | - VDO-Querschnitt, März 1981, Frankfurt (DE), S. 1-19 |