Extrait du Registre européen des brevets

EP Historique des événements: EP0085955


Date  Description Bulletin européen des brevets, Date et numéro
28.09.2007 Extinction du brevet dans un Etat contractant publié le  31.10.2007  [2007/44]
26.04.2002 Extinction du brevet dans un Etat contractant publié le  12.06.2002  [2002/24]
03.09.1999 Extinction du brevet dans un Etat contractant publié le  20.10.1999 [1999/42]
24.08.1991 Extinction du brevet dans un Etat contractant publié le  16.10.1991 [1991/42]
26.01.1991 Extinction du brevet dans un Etat contractant publié le  20.03.1991 [1991/12]
08.01.1991 Extinction du brevet dans un Etat contractant publié le  27.02.1991 [1991/09]
27.10.1990 Extinction du brevet dans un Etat contractant publié le  12.12.1990 [1990/50]
30.08.1990 Extinction du brevet dans un Etat contractant publié le  17.10.1990 [1990/42]
16.05.1990 Aucune opposition formée dans le délai publié le  04.07.1990 [1990/27]
01.02.1990 Extinction du brevet dans un Etat contractant publié le  21.03.1990 [1990/12]
03.06.1989 Délivrance (prévue) publié le  19.07.1989 [1989/29]
22.12.1987 Premier rapport d'examen
22.07.1986 Requête en examen présentée publié le  10.09.1986 [1986/37]
22.04.1986 Publication du rapport de recherche publié le  11.06.1986 [1986/24]
18.06.1983 Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets publié le  17.08.1983 [1983/33]