blank Aide rapide
blank Actualité maintenance

Dates prévues pour la maintenance

Interruptions régulières:
entre 5 h 00 et 5 h 15 HEC, du lundi au dimanche.

Autres interruptions
Accessibilité

2022.02.11

en savoir plus...
blank Flash info

Flash Info

La Lettonie participe au Registre fédéré
Cliquez ici pour plus d'informations sur le Registre fédéré.

2025-04-16

en savoir plus...
blank Liens utiles

Extrait du Registre européen des brevets

EP Présentation générale: EP0085955

EP0085955 - Interrupteur pour guide d'onde optique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutAucune opposition formée dans le délai
Statut actualisé le  16.05.1990
Base de données mise à jour au 09.05.2025
Dernier événement   Tooltip28.09.2007Extinction du brevet dans un Etat contractant
Nouvel/nouveaux État(s): FR
publié le 31.10.2007  [2007/44]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
Werner-von-Siemens-Str. 1
DE-80333 München / DE
[N/P]
Précédent [1983/33]Pour tous les Etats désignés
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München / DE
Inventeur(s)01 / Störk, Peter
Am Lindenberg 143
D-8134 Pöcking / DE
02 / Thom, Günter
Untertaxetweg 6
D-8035 Gauting / DE
[1983/33]
Numéro de la demande, date de dépôt83101025.103.02.1983
[1983/33]
Numéro de priorité, dateDE1982320393005.02.1982         Format original publié: DE 3203930
[1983/33]
Langue de dépôtDE
Langue de la procédureDE
PublicationType: A2 Demande sans rapport de recherche 
N°:EP0085955
Date:17.08.1983
Langue:DE
[1983/33]
Type: A3 Rapport de recherche 
N°:EP0085955
Date:11.06.1986
Langue:DE
[1986/24]
Type: B1 Fascicule de brevet 
N°:EP0085955
Date:19.07.1989
Langue:DE
[1989/29]
Rapport(s) de rechercheRapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le:EP22.04.1986
ClassificationIPC:G02B26/02, G02B6/38
[1989/29]
CPC:
G02B6/3508 (EP,US); G02B6/3552 (EP,US); G02B6/3574 (EP,US);
G02B6/358 (EP,US); G02B6/3582 (EP,US)
Précédent IPC [1983/33]G02B7/26
Etats contractants désignésAT,   BE,   CH,   FR,   GB,   IT,   LI,   NL,   SE [1983/33]
TitreAllemand:Schalter für Lichtleiter[1983/33]
Anglais:Switch for light guides[1983/33]
Français:Interrupteur pour guide d'onde optique[1983/33]
Dossier détruit :20.04.2002
Procédure d'examen07.07.1986Requête en examen déposée  [1986/37]
03.11.1987Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02)
18.12.1987Réponse à une notification de la division dexamen
01.06.1988Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui)
05.10.1988Notification relative à l'intention de délivrer le brevet
10.10.1988Taxe de délivrance payée
10.10.1988Taxe publication/d‘impression payée
Opposition(s)20.04.1990Aucune opposition formée dans le délai imparti [1990/27]
Taxes payéesTaxe annuelle
27.02.1985Taxe annuelle Année du brevet 03
26.02.1986Taxe annuelle Année du brevet 04
23.02.1987Taxe annuelle Année du brevet 05
24.02.1988Taxe annuelle Année du brevet 06
25.04.1989Taxe annuelle Année du brevet 07
Surtaxe
Surtaxe concernant la taxe annuelle
28.02.198907   M06   Taxe payée le   25.04.1989
Dérogation à la compétence  Tooltip
exclusive de la juridiction
unifiée du brevet
Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni.
Extinctions durant la phase d’opposition  TooltipBE19.07.1989
FR19.07.1989
GB19.07.1989
IT19.07.1989
NL19.07.1989
AT03.02.1990
SE04.02.1990
CH28.02.1990
LI28.02.1990
[2002/24]
Précédent [1999/42]BE19.07.1989
GB19.07.1989
IT19.07.1989
NL19.07.1989
AT03.02.1990
SE04.02.1990
CH28.02.1990
LI28.02.1990
Précédent [1991/42]BE19.07.1989
GB19.07.1989
NL19.07.1989
AT03.02.1990
SE04.02.1990
CH28.02.1990
LI28.02.1990
Précédent [1991/12]BE19.07.1989
GB19.07.1989
NL19.07.1989
SE04.02.1990
CH28.02.1990
LI28.02.1990
Précédent [1991/09]GB19.07.1989
NL19.07.1989
SE04.02.1990
CH28.02.1990
LI28.02.1990
Précédent [1990/50]GB19.07.1989
NL19.07.1989
SE04.02.1990
Précédent [1990/42]GB19.07.1989
NL19.07.1989
Précédent [1990/12]NL19.07.1989
Citations:Recherche[AD]FR2384276  (FUJITSU LTD [JP]);
 [A]US4186997  (SCHUMACHER WILLIAM L [US]);
 [A]DE2903848  (SIEMENS AG)
Examen   - 7th European Conf. on Optical Comm., Copenhagen, 1981, p. 15-1 bis 15-4
L'OEB décline toute responsabilité quant à l’exactitude des données émanant d'administrations tierces. Il ne garantit notamment pas l'exhaustivité, l'actualité ou la pertinence à des fins spécifiques de ces données.