Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | DE3364464D1 | 21.08.1986 | D1 | Numéro de priorité | Date | DE3364464 | 28.02.1983 | DE3208572 | 10.03.1982 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | EP0088327 | Dossier mondial | 16.07.1986 | B1 | EP0088327 | 06.06.1984 | A3 | EP0088327 | 14.09.1983 | A2 | Numéro de priorité | Date | DE3208572 | 10.03.1982 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | CA1206464 | 24.06.1986 | A | Numéro de priorité | Date | DE3208572 | 10.03.1982 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | DE3208572 | 22.09.1983 | A1 | Numéro de priorité | Date | DE3208572 | 10.03.1982 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | JPH0358776B | 06.09.1991 | B2 | JPS58166938 | 03.10.1983 | A | Numéro de priorité | Date | DE3208572 | 10.03.1982 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | US4925823 | 15.05.1990 | A | Numéro de priorité | Date | DE3208572 | 10.03.1982 |