EP0088327 - Procédé pour la préparation de l'acide méthacrylique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [1983/37] | Procédé et catalyseur pour la préparation de l'acide méthacrylique | ||
[1986/29] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.05.1987 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 20.05.1987 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 08.07.1987 [1987/28] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BASF Aktiengesellschaft Carl-Bosch-Strasse 38 67063 Ludwigshafen / DE | [N/P] |
Précédent [1983/37] | Pour tous les Etats désignés BASF Aktiengesellschaft Carl-Bosch-Strasse 38 D-67063 Ludwigshafen / DE | Inventeur(s) | 01 /
Krabetz, Richard, Dr. Unterer Waldweg 8 D-6719 Kirchheim / DE | 02 /
Duembgen, Gerd, Dr. Sudetenstrasse 4 D-6701 Dannstadt-Schauernheim / DE | 03 /
Nees, Friedbert, Dr. Fichtestrasse 4 D-7513 Stutensee / DE | 04 /
Merger, Franz, Dr. Max-Slevogt-Strasse 25 D-6710 Frankenthal / DE | 05 /
Fouquet, Gerd, Dr. Maxburgstrasse 2 D-6730 Neustadt / DE | [1983/37] | Numéro de la demande, date de dépôt | 83101938.5 | 28.02.1983 | [1983/37] | Numéro de priorité, date | DE19823208572 | 10.03.1982 Format original publié: DE 3208572 | [1983/37] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0088327 | Date: | 14.09.1983 | Langue: | DE | [1983/37] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0088327 | Date: | 30.05.1984 | Langue: | DE | [1984/22] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0088327 | Date: | 16.07.1986 | Langue: | DE | [1986/29] | Type: | B1 RE Réédition du fascicule de brevet | N°: | EP0088327 | Date: | 09.09.1986 | [1987/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 30.03.1984 | Classification | IPC: | B01J27/18, C07C57/055 | [1983/37] | CPC: |
B01J27/19 (EP,US);
C07C51/235 (EP,US)
| C-Set: |
C07C51/235, C07C57/04 (EP,US)
| Etats contractants désignés | BE, DE, FR, GB, IT, NL [1983/37] | Titre | Allemand: | Verfahren zur Herstellung von Methacrylsäure | [1986/29] | Anglais: | Process for the preparation of methacrylic acid | [1986/29] | Français: | Procédé pour la préparation de l'acide méthacrylique | [1986/29] |
Précédent [1983/37] | Verfahren und Katalysator zur Herstellung von Methacrylsäure | ||
Précédent [1983/37] | Process and catalyst for the preparation of methacrylic acid | ||
Précédent [1983/37] | Procédé et catalyseur pour la préparation de l'acide méthacrylique | Procédure d'examen | 22.05.1984 | Requête en examen déposée [1984/31] | 21.02.1985 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.06.1985 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.08.1985 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M03) | 10.09.1985 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.12.1985 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 20.01.1986 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.03.1986 | Taxe de délivrance payée | 07.03.1986 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 17.04.1987 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1987/28] | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.02.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 15.02.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]DE2429095 (NIPPON KAYAKU KK [JP]); | [XD]DE2523757 (MITSUBISHI RAYON CO); | [A]GB1438806 (MITSUBISHI RAYON CO); | [AD]US3965163 (ODA YOSHIO, et al); | [AD]DE2832132 (TOYO SODA MFG CO LTD); | [AD]DE2952455 (HALCON RES & DEV); | [AD]DE3010434 (NIPPON KAYAKU KK); | [A]US4272408 (DANIEL CHELLIAH) | Examen | EP0088328 |