EP0091125 - Moteur électrique à aimants permanents [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.07.1988 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 20.07.1988 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 07.09.1988 [1988/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Martire, Roger La Croix Dominique F-46700 Puy l'Evêque / FR | [1983/41] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1983/41] | Mandataire(s) | Casalonga, Axel, et al Casalonga & Partners Bayerstrasse 73 80335 München / DE | [N/P] |
Précédent [1983/41] | Casalonga, Axel, et al BUREAU D.A. CASALONGA - JOSSE Morassistrasse 8 D-80469 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 83103349.3 | 06.04.1983 | [1983/41] | Numéro de priorité, date | FR19820006026 | 07.04.1982 Format original publié: FR 8206026 | [1983/41] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0091125 | Date: | 12.10.1983 | Langue: | FR | [1983/41] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0091125 | Date: | 02.09.1987 | Langue: | FR | [1987/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.07.1983 | Classification | IPC: | H02K23/54, H02K23/04 | [1983/41] | CPC: |
H02K23/62 (EP);
H02K25/00 (EP)
| Etats contractants désignés | CH, DE, FR, GB, IT, LI [1983/41] | Titre | Allemand: | Elektrischer Dauermagnetmotor | [1983/41] | Anglais: | Permanent magnet electrical motor | [1983/41] | Français: | Moteur électrique à aimants permanents | [1983/41] | Procédure d'examen | 10.04.1984 | Requête en examen déposée [1984/24] | 25.06.1985 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 04.12.1985 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.03.1986 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 16.05.1986 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.10.1986 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 18.02.1987 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.05.1987 | Taxe de délivrance payée | 04.05.1987 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 03.06.1988 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1988/36] | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.04.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 08.04.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 06.04.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XP]US4358693 ; | [Y]DD34431 ; | [Y]US3832581 ; | [Y]FR1477322 ; | [A]DE1074137 ; | [A]DE1826690U ; | [A]US3128404 |