EP0101884 - Mémoire monolithique semi-conductrice [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 08.03.1990 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hitachi, Ltd. 6, Kanda Surugadai 4-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Précédent [1984/10] | Pour tous les Etats désignés HITACHI, LTD. 6, Kanda Surugadai 4-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Itoh, Kiyoo 17-6, Gakuenmachi-2-chome Higashikurume-shi / JP | 02 /
Hori, Ryoichi 2196-125, Hirai, Hinodemachi Nishitama-gun Tokyo / JP | [1984/10] | Mandataire(s) | Strehl, Peter, et al Patentanwälte Strehl Schübel-Hopf & Partner Maximilianstrasse 54 80538 München / DE | [N/P] |
Précédent [1984/10] | Strehl, Peter, Dipl.-Ing., et al Patentanwälte Strehl Schübel-Hopf Groening u. Partner Postfach 22 14 55 D-80504 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 83107070.1 | 19.07.1983 | [1984/10] | Numéro de priorité, date | JP19820125687 | 21.07.1982 Format original publié: JP 12568782 | JP19830004162 | 17.01.1983 Format original publié: JP 416283 | [1984/10] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0101884 | Date: | 07.03.1984 | Langue: | EN | [1984/10] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0101884 | Date: | 02.09.1987 | Langue: | EN | [1987/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.07.1987 | Classification | IPC: | G11C8/00 | [1984/10] | CPC: |
G11C7/18 (EP,US);
G11C11/34 (KR);
G11C11/407 (KR);
G11C5/063 (EP,US);
G11C7/10 (EP,US);
G11C7/1006 (EP,US);
H01L27/00 (KR)
(-)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1984/10] | Titre | Allemand: | Monolithischer Halbleiterspeicher | [1984/10] | Anglais: | Monolithic semiconductor memory | [1984/10] | Français: | Mémoire monolithique semi-conductrice | [1984/10] | Dossier détruit : | 11.06.1996 | Procédure dexamen | 20.12.1984 | Requête en examen déposée [1985/11] | 07.04.1989 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 17.10.1989 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1990/17] | 23.11.1989 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1990/17] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.07.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.07.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.07.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.07.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 28.07.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US4056811 (BAKER ROGER T); | [A]US3789371 (MARKOWITZ S) |