EP0084901 - Récipient realisé à partir d'un laminé de couches fibreuses [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [1983/31] | Récipient en materiaux laminés de feuilles fibreuses | ||
[1985/42] | Statut | Opposition rejetée Statut actualisé le 15.09.1988 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.09.1988 | Opposition rejetée | publié le 02.11.1988 [1988/44] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés VAN LEER VERPACKUNGEN G.M.B.H. Mönckebergstrasse 19 D-2000 Hamburg / DE | [1983/31] | Inventeur(s) | 01 /
Junge, Norbert Ernst August van Goghplatz 2 D-521 Troisdorf / DE | 02 /
Kraan, Gerrit Hüchel Busstrasse 9 D-5202 Hennef 41 / DE | [1983/31] | Mandataire(s) | van der Beek, George F., et al Nederlandsch Octrooibureau Scheveningseweg 82 P.O. Box 29720 NL-2502 LS 's-Gravenhage / NL | [N/P] |
Précédent [1983/31] | van der Beek, George Frans, et al Nederlandsch Octrooibureau Scheveningseweg 82 P.O. Box 29720 NL-2502 LS 's-Gravenhage / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 83200051.7 | 13.01.1983 | [1983/31] | Numéro de priorité, date | DE19823202033 | 20.01.1982 Format original publié: DE 3202033 | [1983/31] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0084901 | Date: | 03.08.1983 | Langue: | DE | [1983/31] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0084901 | Date: | 16.10.1985 | Langue: | DE | [1985/42] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 30.05.1983 | Classification | IPC: | B65D3/28 | [1983/31] | CPC: |
B65D3/28 (EP,US);
B31C1/02 (EP,US)
| Etats contractants désignés | CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1983/31] | Titre | Allemand: | Behälter aus einem Laminat von Faserschichten | [1983/31] | Anglais: | Container made of laminated paperboard | [1983/31] | Français: | Récipient realisé à partir d'un laminé de couches fibreuses | [1985/42] |
Précédent [1983/31] | Récipient en materiaux laminés de feuilles fibreuses | Procédure d'examen | 23.12.1983 | Requête en examen déposée [1984/10] | 19.12.1984 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 08.03.1985 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.05.1985 | Taxe de délivrance payée | 22.05.1985 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
11.07.1986
01.08.1986
ADMISSIBLE Thelen, Johann Jahnstrasse 17 D-4000 Düsseldorf 1 / DE | [1986/36] | 26.09.1986 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 21.01.1987 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 13.02.1987 | Communication des observations du titulaire du brevet (délai: M04) | 07.06.1988 | Date d'envoi de la notification de rejet de l'opposition | 17.06.1988 | Effet juridique du rejet de l'opposition [1988/44] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.01.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]GB621262 (RUPERT PETER PETERS); | [Y]GB404529 (GIDEON RICHIE KREIDER JUNIOR); | [Y]NL278954 ; | [A]US1923426 (EGGERSS HANS A); | [A]US1362090 (HENRY DRYSDALE); | [A]US1904365 (GEIST WILLIAM J) | Examen | CH406825 |