EP0121619 - Accouplements à vis [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 02.01.1989 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 02.01.1989 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 22.02.1989 [1989/08] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Yasui, Masayuki 1537-7, Matsuoka Fuji-Shi Shizuoka-Ken / JP | Pour tous les Etats désignés Yasui, Yasuko 1537-7, Matsuoka Fuji-Shi Shizuoka-Ken / JP | Pour tous les Etats désignés Kamiyoshi, Yusuke 1-14 Sugano 6-Chome Ichikawa-Shi Chiba-Ken / JP | [N/P] |
Précédent [1986/42] | Pour tous les Etats désignés Yasui, Masayuki 1537-7, Matsuoka Fuji-Shi Shizuoka-Ken / JP | ||
Pour tous les Etats désignés Yasui, Yasuko 1537-7, Matsuoka Fuji-Shi Shizuoka-Ken / JP | |||
Pour tous les Etats désignés Kamiyoshi, Yusuke 1-14 Sugano 6-Chome Ichikawa-Shi Chiba-Ken / JP | |||
Précédent [1984/42] | Pour tous les Etats désignés Yasui, Masayuki 1537-7, Matsuoka Fuji-Shi Shizuoka-Ken / JP | ||
Pour tous les Etats désignés Yasui, Yasuko 1537-7, Matsuoka Fuji-Shi Shizuoka-Ken / JP | Inventeur(s) | 01 /
Yasui, Masayuki 29 Kagura-Mechi 1-Chome Kuwama-Shi Mie-Ken / JP | 02 /
Yasui, Yasuko 29 Kagura-Mechi 1-Chome Kuwama-Shi Mie-Ken / JP | [1988/09] |
Précédent [1986/42] | 01 /
Yasui, Masayuki 29 Kagura-Mechi 1-Chome Kuwama-Shi Mie-Ken / JP | ||
02 /
Yasui, Yasuko 29 Kagura-Mechi | |||
Précédent [1984/42] | 01 /
voir demandeur ... | Mandataire(s) | Evans, David Charles, et al fJ CLEVELAND 40-43, Chancery Lane London, WC2A 1JQ / GB | [N/P] |
Précédent [1984/42] | Evans, David Charles, et al F.J. CLEVELAND & COMPANY 40-43, Chancery Lane London, WC2A 1JQ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 83301999.5 | 08.04.1983 | [1984/42] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0121619 | Date: | 17.10.1984 | Langue: | EN | [1984/42] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0121619 | Date: | 02.03.1988 | Langue: | EN | [1988/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.01.1984 | Classification | IPC: | F16B37/08, F16B35/04 | [1984/42] | CPC: |
F16B35/041 (EP);
F16B37/085 (EP)
| Etats contractants désignés | BE, DE, FR, GB, NL [1984/42] | Titre | Allemand: | Schraubkupplungen | [1984/42] | Anglais: | Screw couplings | [1984/42] | Français: | Accouplements à vis | [1984/42] | Procédure d'examen | 18.03.1985 | Requête en examen déposée [1985/23] | 27.11.1985 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.03.1986 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.05.1986 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 29.08.1986 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.05.1987 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 18.08.1987 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.08.1987 | Taxe de délivrance payée | 27.08.1987 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 03.12.1988 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1989/08] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.03.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 09.04.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 03.04.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US3023797 ; | [A]US1890663 ; | [A]FR1076116 ; | [A]US3842877 ; | [A]FR2184303 |