EP0114455 - Raccord pour conduit [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 06.11.1986 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ICORE INTERNATIONAL LIMITED Leigh Road Slough SL1 4BB / GB | [1984/31] | Inventeur(s) | 01 /
Parkin, Alan Gorselands Briff Lane Upper Bucklesbury Reading Berkshire / GB | 02 /
Kirby, Roy John 13 Abbey Road Chertsey Surrey / GB | [1984/31] | Mandataire(s) | Johnson, Terence Leslie, et al Marks & Clerk LLP 90 Long Acre London WC2E 9RA / GB | [N/P] |
Précédent [1984/31] | Johnson, Terence Leslie, et al Edward Evans & Co. Chancery House 53-64 Chancery Lane London WC2A 1SD / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 83303835.9 | 01.07.1983 | [1984/31] | Numéro de priorité, date | GB19830001469 | 19.01.1983 Format original publié: GB 8301469 | [1984/31] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0114455 | Date: | 01.08.1984 | Langue: | EN | [1984/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.03.1984 | Classification | IPC: | F16L33/26, F16L33/24 | [1984/31] | CPC: |
F16L33/24 (EP);
F16L33/01 (EP);
F16L33/26 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1984/31] | Titre | Allemand: | Leitungskupplung | [1984/31] | Anglais: | A coupling for a conduit | [1984/31] | Français: | Raccord pour conduit | [1984/31] | Dossier détruit : | 09.12.1992 | Procédure dexamen | 30.01.1985 | Requête en examen déposée [1985/16] | 18.02.1986 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.07.1986 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1986/52] | 31.07.1986 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1986/52] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.07.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.1986 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | GB2080465 [ ]; | US4288110 [ ]; | US3840256 [ ]; | DE2332846 [ ] |