EP0099261 - Traitement des déchets [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 05.03.1987 Base de données mise à jour au 02.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Greater Manchester Council County Hall Piccadilly Gardens Manchester M60 3HT / GB | [N/P] |
Précédent [1984/04] | Pour tous les Etats désignés Greater Manchester Council County Hall Piccadilly Gardens Manchester M60 3HT / GB | Inventeur(s) | 01 /
Bult, John Michael Elston 106 Woodhouse Lane Sale, M33 4LH / GB | 02 /
Rose, Alan Hanson 5 Millon Drive Unsworth Bury, BL9 8NJ / GB | 03 /
Naylor, Albert Edward Greenhill Common Lower Whitley Cheshire, WA4 4JD / GB | 04 /
Higgs, Jack "The Bungalow" Off Hutton Avenue Ashton-Under-Lyme OL6 6Q2 / GB | [1984/04] | Mandataire(s) | Senior, Janet Abel & Imray 20 Red Lion Street London WC1R 4PQ / GB | [N/P] |
Précédent [1984/04] | Senior, Janet Abel & Imray Northumberland House 303-306 High Holborn London WC1V 7LH / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 83304005.8 | 08.07.1983 | [1984/04] | Numéro de priorité, date | GB19820019911 | 09.07.1982 Format original publié: GB 8219911 | [1984/04] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0099261 | Date: | 25.01.1984 | Langue: | EN | [1984/04] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0099261 | Date: | 12.02.1986 | Langue: | EN | [1986/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.12.1985 | Classification | IPC: | B03B9/06, B07B9/00, C10L5/46 | [1984/04] | CPC: |
C10L5/46 (EP);
B03B9/06 (EP);
B07B9/00 (EP);
Y02E50/10 (EP);
Y02E50/30 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1984/04] | Titre | Allemand: | Abfallbehandlung | [1984/04] | Anglais: | Refuse treatment | [1984/04] | Français: | Traitement des déchets | [1984/04] | Dossier détruit : | 04.05.1993 | Procédure dexamen | 14.10.1986 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1987/17] | 14.11.1986 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1987/17] | Taxes payées | Taxe annuelle | 09.07.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 12.08.1986 | M02   Pas encore payé | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.1986 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]DE708307 (KAI PETERSEN); | [A]FR1003875 (ELECTRICITE DE FRANCE); | [A]US3405873 (AVERILL GOTHARD SYDNEY, et al); | [Y]US3524594 (ANDERSON INGVAR, et al); | [A]GB1262722 (SIRACUSA GIANNI [US]); | [XD]US4050388 (BOYD JOHN A); | [XD]US4095956 (HOLMES WILLIAM H); | [A]GB1588191 (GEN ENG RADCLIFFE); | [A]EP0036784 (SECRETARY ENVIRONMENT BRIT [GB]); | [XD]GB2076698 (MOTHERWELL MECHANICAL & ELECTR); | [XD]GB2082628 (MOTHERWELL MECHANICAL & ELECTR) |