Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
13.10.1988 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 30.11.1988 [1988/48] |
31.10.1987 | Délivrance (prévue) | publié le 16.12.1987 [1987/51] |
27.09.1984 | Requête en examen présentée | publié le 28.11.1984 [1984/48] |
17.05.1984 | Publication du rapport de recherche | publié le 18.07.1984 [1984/29] |
04.02.1984 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 04.04.1984 [1984/14] |