EP0104927 - Méthode et compositions pour la fracturation de formations souterraines [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 13.10.1988 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.10.1988 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 30.11.1988 [1988/48] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés HALLIBURTON COMPANY P.O. Drawer 1431 Duncan Oklahoma 73536 / US | [N/P] |
Précédent [1984/14] | Pour tous les Etats désignés HALLIBURTON COMPANY P.O. Drawer 1431 Duncan Oklahoma 73536 / US | Inventeur(s) | 01 /
Hollenbeak, Keith Harold Route 5 Box 447A Duncan Oklahoma / US | 02 /
Githens, Charles Jackson 1604 North Ridge Duncan Oklahoma / US | 03 /
Conway, Michael Wayne 1501 Cedar Duncan Oklahoma / US | [1984/14] | Mandataire(s) | Wain, Christopher Paul, et al A.A. Thornton & Co. 235 High Holborn London WC1V 7LE / GB | [N/P] |
Précédent [1984/14] | Wain, Christopher Paul, et al A.A. THORNTON & CO. Northumberland House 303-306 High Holborn London WC1V 7LE / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 83305743.3 | 26.09.1983 | [1984/14] | Numéro de priorité, date | US19820423577 | 27.09.1982 Format original publié: US 423577 | US19820423573 | 27.09.1982 Format original publié: US 423573 | US19820423576 | 27.09.1982 Format original publié: US 423576 | [1984/14] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0104927 | Date: | 04.04.1984 | Langue: | EN | [1984/14] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0104927 | Date: | 18.07.1984 | Langue: | EN | [1984/29] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0104927 | Date: | 16.12.1987 | Langue: | EN | [1987/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.05.1984 | Classification | IPC: | C08B37/00, C08L5/00, E21B43/26, E21B33/138 | [1984/14] | CPC: |
C09K8/685 (EP);
C08K5/0091 (EP);
C08K5/05 (EP);
C08K5/09 (EP);
C08K5/56 (EP);
C09K8/512 (EP)
| C-Set: |
C08K5/0091, C08L5/00 (EP);
C08K5/05, C08L5/00 (EP);
C08K5/09, C08L5/00 (EP);
C08K5/56, C08L5/00 (EP) | Etats contractants désignés | DE, FR, GB, NL [1984/14] | Titre | Allemand: | Methode und Zusammensetzungen zur Frakturierung von unterirdischen Formationen | [1984/14] | Anglais: | Method and compositions for fracturing subterranean formations | [1984/14] | Français: | Méthode et compositions pour la fracturation de formations souterraines | [1984/14] | Procédure d'examen | 19.09.1984 | Requête en examen déposée [1984/48] | 22.10.1985 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.01.1986 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.04.1986 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.06.1986 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.07.1986 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.11.1986 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.01.1987 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 21.04.1987 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 12.05.1987 | Taxe de délivrance payée | 12.05.1987 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 17.09.1988 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1988/48] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.09.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.09.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 18.09.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US2894966 (RUSSELL CHARLES A); | [X]US3888312 (TINER ROBERT L, et al); | [A]US4313834 (HARRIS LAWRENCE E) | [A] - OIL & GAS JOURNAL, vol. 80, no. 37, September 1982, pages 84,89, Tulsa, Oklahoma, USA |