EP0113963 - Mesure de débit d'air [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 26.03.1991 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SOLEX (U.K.) LIMITED 77 Capitol Park Capitol Way London NW9 0EW / GB | [N/P] |
Précédent [1984/31] | Pour tous les Etats désignés SOLEX (U.K.) LIMITED 77 Capitol Park Capitol Way London NW9 0EW / GB | ||
Précédent [1984/30] | Pour tous les Etats désignés SOLEX (U.K.) LIMITED 77 Capitol Park Capitol Way London, NW9 0EW / GB | Inventeur(s) | 01 /
Pagdin, Brian Colin 36 Woodland Rise Studham Dunstable Bedforshire, LU6 2PF / GB | [1984/30] | Mandataire(s) | Everitt, Christopher James Wilders, et al fJ CLEVELAND 40/43 Chancery Lane London WC2A 1JQ / GB | [N/P] |
Précédent [1984/30] | Everitt, Christopher James Wilders, et al F.J. CLEVELAND & COMPANY 40/43 Chancery Lane London WC2A 1JQ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 83307276.2 | 29.11.1983 | [1984/30] | Numéro de priorité, date | GB19820035118 | 09.12.1982 Format original publié: GB 8235118 | [1984/30] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0113963 | Date: | 25.07.1984 | Langue: | EN | [1984/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.05.1984 | Classification | IPC: | F02M69/00 | [1984/30] | CPC: |
F02M69/22 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1984/30] | Titre | Allemand: | Luftmengenmessung | [1984/30] | Anglais: | Air flow metering | [1984/30] | Français: | Mesure de débit d'air | [1984/30] | Dossier détruit : | 02.03.1998 | Procédure d'examen | 23.08.1984 | Requête en examen déposée [1984/44] | 19.04.1985 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.08.1985 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.01.1990 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1991/20] | 22.11.1990 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1991/20] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 02.12.1985 | 03   M06   Pas encore payé | 21.05.1990 | 07   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Suspension/Interruption | 01.11.1985 | Interruption de la procédure. Motif: impossibilité juridique du demandeur de poursuivre la procédure | 22.05.1990 | Poursuite de la procédure | Citations: | Recherche | [AD]FR2163275 (BOSCH); | [A]DE2544791 (BOSCH GMBH ROBERT); | [AD]DE2547635 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]); | [A]US4197824 (HOLZBAUR SIEGFRIED [DE]) |