EP0107564 - Dispositif de réglage de lingotière de coulée continue [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Brevet maintenu dans une forme modifiée Statut actualisé le 31.03.1990 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 31.03.1990 | Maintien du brevet (publication B2) | publié le 16.05.1990 [1990/20] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CLECIM 107 boulevard de la Mission Marchand F-92400 Courbevoie / FR | [1984/18] | Inventeur(s) | 01 /
Vial, Raymond 13 rue Anatole France F-42420 Lorette / FR | [1984/18] | Mandataire(s) | Le Brusque, Maurice, et al Cabinet HARLE et PHELIP 14-16, rue Ballu 75009 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [1985/26] | Le Brusque, Maurice, et al Cabinet Harlé et Phélip 21, rue de la Rochefoucauld F-75009 Paris / FR | ||
Précédent [1984/18] | Le Brusque, Maurice CREUSOT-LOIRE 15 rue Pasquier F-75383 Paris Cedex 08 / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 83401962.2 | 07.10.1983 | [1984/18] | Numéro de priorité, date | FR19820016855 | 08.10.1982 Format original publié: FR 8216855 | [1984/18] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0107564 | Date: | 02.05.1984 | Langue: | FR | [1984/18] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0107564 | Date: | 28.05.1986 | Langue: | FR | [1986/22] | Type: | B2 Nouveau fascicule de brevet européen | N°: | EP0107564 | Date: | 16.05.1990 | Langue: | FR | [1990/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.02.1984 | Classification | IPC: | B22D11/04 | [1984/18] | CPC: |
B22D11/05 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, DE, GB, IT, LU, NL, SE [1984/18] | Titre | Allemand: | Vorrichtung zum Einstellen einer Stranggiesskokille | [1984/18] | Anglais: | Apparatus for the adjustment of a continuous-casting mould | [1984/18] | Français: | Dispositif de réglage de lingotière de coulée continue | [1984/18] | Procédure d'examen | 02.07.1984 | Requête en examen déposée [1984/37] | 14.03.1985 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.05.1985 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.08.1985 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 29.11.1985 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 12.02.1986 | Taxe de délivrance payée | 12.02.1986 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
18.02.1987
18.03.1987
ADMISSIBLE Mannesmann Aktiengesellschaft Mannesmannufer2 Postfach 5501 D-4000 Düsseldorf 1 / DE | [N/P] |
Précédent [1987/16] | |||
Opposant(s) | 01
18.02.1987
18.03.1987
ADMISSIBLE Mannesmann Aktiengesellschaft Mannesmannufer2 Postfach 5501 D-4000 Düsseldorf 1 / DE | 14.05.1987 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 30.06.1987 | Communication des observations du titulaire du brevet (délai: M02) | 07.07.1987 | Réponse des parties concernées aux observations du titulaire du brevet | 26.01.1988 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 08.07.1988 | Envoi d'une notification de la division d'opposition (délai: M04) | 27.10.1988 | Réponse à une notification de la division d'opposition | 04.09.1989 | Envoi d'une décision intermédiaire pendant l''opposition | 14.09.1989 | Effet juridique de la décision intermédiaire pendant l'opposition | 13.12.1989 | Envoi de la notification relative au maintien du brevet dans sa forme modifiée | 05.02.1990 | Taxe d'impression d'un nouveau fascicule payée | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.10.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | BE632930 [ ]; | FR1559772 [ ]; | FR2081815 [ ] (CONCAST AG [CH]); | FR2174965 [ ] (CONCAST AG [CH]); | DE2620751 [ ] (KLOECKNER WERKE AG); | FR2365390 [ ] (KAWASAKI STEEL CO [JP], et al); | FR2435306 [ ] (VOEST ALPINE AG [AT]) |