EP0145823 - Mélangeur de solides et de fluides [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.05.1988 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 24.05.1988 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 13.07.1988 [1988/28] | Demandeur(s) | Pour :DE
NL
DOWELL SCHLUMBERGER CORPORATION Via Espana 200 Panama 5 / PA | Pour :FR
COMPAGNIE DES SERVICES DOWELL SCHLUMBERGER S.A. 20, Rue Jean Jaures F-92800 Puteaux / FR | [1988/03] |
Précédent [1987/44] | Pour :DE
NL
DOWELL SCHLUMBERGER CORPORATION Via Espana 200 Panama 5 / PA | ||
Pour :FR
COMPAGNIE DES SERVICES DOWELL SCHLUMBERGER S.A. 20, Rue Jean Jaures F-92800 Puteaux / FR | |||
Précédent [1985/26] | Pour tous les Etats désignés THE DOW CHEMICAL COMPANY 2030 Dow Center Abbott Road P.O. Box 1967 Midland Michigan 48640-1967 / US | Inventeur(s) | 01 /
Althouse III, James W. 3625 S. Toledo Avenue Tulsa Oklahoma / US | [1985/26] | Mandataire(s) | Richebourg, Michel François Schlumberger Dowell Dowell Patent and Licensing Deptartment 26 Rue de la Cavée 92142 Clamart Cedex / FR | [N/P] |
Précédent [1987/44] | Richebourg, Michel François Schlumberger Dowell Dowell Patent and Licensing Dept. 26, rue de la Cavée F-92142 Clamart Cedex / FR | ||
Précédent [1987/13] | Peuscet, Jacques SCP Cabinet Peuscet et Autres, 68, rue d'Hauteville F-75010 Paris / FR | ||
Précédent [1986/39] | Peuscet, Jacques Cabinet Peuscet 68, rue d'Hauteville F-75010 Paris / FR | ||
Précédent [1985/26] | Peuscet, Jacques SCP Cabinet Peuscet et Autres, 68, rue d'Hauteville F-75010 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 83402493.7 | 20.12.1983 | [1985/26] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0145823 | Date: | 26.06.1985 | Langue: | EN | [1985/26] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0145823 | Date: | 15.07.1987 | Langue: | EN | [1987/29] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.10.1984 | Classification | IPC: | B01F3/14, B01F5/22, B01F7/26 | [1985/26] | CPC: |
E21B21/062 (EP,US);
B01F25/743 (EP,US);
E21B43/2607 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, NL [1985/26] | Titre | Allemand: | Vorrichtung zum Mischen von Feststoffen und Fluiden | [1985/26] | Anglais: | Apparatus for mixing solids and fluids | [1985/26] | Français: | Mélangeur de solides et de fluides | [1985/26] | Procédure d'examen | 18.01.1985 | Requête en examen déposée [1985/26] | 28.01.1986 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 25.07.1986 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.11.1986 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 13.01.1987 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.02.1987 | Taxe de délivrance payée | 10.02.1987 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 16.04.1988 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1988/28] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.09.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 09.09.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JP5715828 ; | [A]DE897836 (KARL KRANZ INH WILHELM HEIL &); | [A]US3051454 (GOOS ARTHUR W, et al); | [A]GB1103031 (HACHIRO YAMASHITA, et al); | [A]GB1461374 (RHONE POULENC IND); | [A]DE2740789 (FUNKEN KK); | [A]DE3002720 (CONDOR ENG & MFG); | [A]EP0048312 (IVARSON NEMO) | [A] - Patent Abstracts of Japan vol. 6, no. 78, 15 May 1982 & JP-A-57-15828, & JP5715828 A 19820515 |