EP0093769 - SYSTEME DE SECURITE POUR MEMOIRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 08.12.1987 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 08.12.1987 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 27.01.1988 [1988/04] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NCR CORPORATION World Headquarters Dayton, Ohio 45479 / US | [1983/46] | Inventeur(s) | 01 /
DEVCHOUDHURY, Rathindra Nath 52 Highgate Circle Ithaca, NY 14850 / US | [1983/46] | Mandataire(s) | Robinson, Robert George International Intellectual Property Department, NCR Limited, 206 Marylebone Road London NW1 6LY / GB | [N/P] |
Précédent [1983/46] | Robinson, Robert George International Patent Department NCR Limited 206 Marylebone Road London NW1 6LY / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 83900113.8 | 08.11.1982 | [1983/46] | WO1982US01581 | Numéro de priorité, date | US19810320790 | 12.11.1981 Format original publié: US 320790 | [1983/46] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO8301848 | Date: | 26.05.1983 | [1983/13] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0093769 | Date: | 16.11.1983 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 26.05.1983, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1983/46] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0093769 | Date: | 04.02.1987 | Langue: | EN | [1987/06] | Rapport(s) de recherche | Classification | IPC: | G06F12/14 | [1987/06] | CPC: |
G06F12/1466 (EP,US)
|
Précédent IPC [1983/46] | G06F13/00 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1983/46] | Titre | Allemand: | SPEICHERSICHERHEITSYSTEM | [1983/46] | Anglais: | MEMORY SECURITY SYSTEM | [1983/46] | Français: | SYSTEME DE SECURITE POUR MEMOIRE | [1983/46] | Dossier détruit : | 12.06.1999 | Entrée dans la phase régionale | 15.07.1983 | Taxe nationale de base payée | 15.07.1983 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 09.11.1983 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 09.11.1983 | Requête en examen déposée [1984/03] | 20.06.1985 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 10.12.1985 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.01.1986 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 21.03.1986 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.06.1986 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 08.07.1986 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.08.1986 | Taxe de délivrance payée | 16.08.1986 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 05.11.1987 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1988/04] | Taxes payées | Taxe annuelle | 09.11.1984 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 06.11.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 20.11.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [Y]US4005386 (SEKI MITSUAKI, et al); | [Y]US4262337 (JONES TREVOR O); | [Y]FR2471004 (DASSAULT ELECTRONIQUE [FR]) | Examen | FR2311360 |