EP0099396 - PROCEDE D'EPURATION DE L'AIR HUMIDE DE VENTILATION CONTENANT DES LIQUIDES QUI ONT ETE GAZEIFIES PENDANT LE REFROIDISSEMENT OU LA LUBRIFICATION DE MACHINES DE CONVERSION, EN PARTICULIER DE LAMINOIRS ET APPAREIL DE MISE EN OEUVRE DU PROCEDE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 08.09.1987 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.11.1999 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): LU | publié le 29.12.1999 [1999/52] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés GRÄNGES ALUMINIUM AKTIEBOLAG Box 1204 S-181 23 Lidingö / SE | [1984/05] | Inventeur(s) | 01 /
KÄGSTRÖM, Per-Olof Kapellvägen 57 S-612 00 Finspang / SE | 02 /
ABRAHAMSSON, Lars Olof Kalkugnsvägen 10 A S-612 00 Finspang / SE | [1984/05] | Mandataire(s) | Frankland, Nigel Howard, et al FORRESTER & BOEHMERT Pettenkoferstrasse 20-22 80336 München / DE | [N/P] |
Précédent [1984/05] | Frankland, Nigel Howard, et al FORRESTER & BOEHMERT Franz-Joseph-Strasse 38 D-80801 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 83900583.2 | 28.01.1983 | [1984/05] | WO1983SE00030 | Numéro de priorité, date | SE19820000500 | 29.01.1982 Format original publié: SE 8200500 | [1984/05] | Langue de dépôt | SV | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO8302569 | Date: | 04.08.1983 | [1983/18] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0099396 | Date: | 01.02.1984 | Langue: | EN | [1984/05] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0099396 | Date: | 12.11.1986 | Langue: | EN | [1986/46] | Rapport(s) de recherche | Classification | IPC: | B01D5/00, F24F3/14 | [1984/05] | CPC: |
B01D5/0036 (EP,US);
B01D5/009 (EP,US);
Y10S165/909 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, LI, LU, NL, SE [1984/05] | Titre | Allemand: | METHODE ZUR REINIGUNG VON WÄSSRIGEN, VENTILIERUNGSLUFT ENTHALTENDEN FLÜSSIGKEITEN, WELCHE WÄHREND DER KÜHLUNG ODER SCHMIERUNG VON KONVERTIERUNGSMASCHINEN, INSBESONDERE WALZWERKEN, VERGART WORDEN SIND, UND VORRICHTUNG DAZU | [1984/05] | Anglais: | A METHOD OF CLEANING WATERY VENTILATING AIR CONTAINING LIQUIDS WHICH HAVE BEEN GASIFIED DURING COOLING OR LUBRICATION OF CONVERTING MACHINES, PARTICULARLY ROLLING MILLS, AND AN APPARATUS FOR CARRYING OUT THE METHOD | [1984/05] | Français: | PROCEDE D'EPURATION DE L'AIR HUMIDE DE VENTILATION CONTENANT DES LIQUIDES QUI ONT ETE GAZEIFIES PENDANT LE REFROIDISSEMENT OU LA LUBRIFICATION DE MACHINES DE CONVERSION, EN PARTICULIER DE LAMINOIRS ET APPAREIL DE MISE EN OEUVRE DU PROCEDE | [1984/05] | Dossier détruit : | 15.01.2000 | Entrée dans la phase régionale | 09.08.1983 | Traduction produite | 16.09.1983 | Taxe nationale de base payée | 16.09.1983 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 16.09.1983 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 16.09.1983 | Requête en examen déposée [1984/05] | 21.03.1985 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.07.1985 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.10.1985 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 21.04.1986 | Taxe de délivrance payée | 21.04.1986 | Taxe publication/d‘impression payée | 13.05.1986 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | Opposition(s) | 13.08.1987 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1987/44] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.01.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.02.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.01.1986 | 04   M06   Taxe payée le   26.02.1986 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | SE | 30.11.1986 | LU | 31.01.1987 | [1999/52] |
Précédent [1989/16] | SE | 30.11.1986 | Cité dans | Recherche internationale | [A]SE143146 ; | [A]SE361181 (GRAENGES ENG AB) |