EP0124527 - SANG ENTIER SYNTHETIQUE A BASE DE GELATINE ET SON PROCEDE DE FABRICATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.06.1988 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 10.06.1988 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 27.07.1988 [1988/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SYNTHETIC BLOOD CORPORATION 725 County Line Road Deerfield, Illinois 60015 / US | [1987/52] |
Précédent [1984/46] | Pour tous les Etats désignés NEOMED CORPORATION 540 Hunter Court Wilmette Illinois 60091 / US | Inventeur(s) | 01 /
ECANOW, Charles, S. 4118 Skokiana Terrace Skokie, IL 60076 / US | 02 /
ECANOW, Bernard 540 Hunter Court Wilmette, IL 60091 / US | [1984/46] | Mandataire(s) | Baillie, Iain Cameron, et al Ladas & Parry, Dachauerstrasse 37 80335 München / DE | [N/P] |
Précédent [1984/46] | Baillie, Iain Cameron, et al c/o Ladas & Parry Altheimer Eck 2 D-80331 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 83901693.8 | 16.05.1983 | [1984/46] | WO1983US00739 | Numéro de priorité, date | US19820437823 | 29.10.1982 Format original publié: US 437823 | US19830464704 | 07.02.1983 Format original publié: US 464704 | [1984/46] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO8401717 | Date: | 10.05.1984 | [1984/12] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0124527 | Date: | 14.11.1984 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 10.05.1984, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1984/46] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0124527 | Date: | 12.08.1987 | Langue: | EN | [1987/33] | Rapport(s) de recherche | Classification | IPC: | A61K45/06, A61K37/12, A61K37/14 | [1984/46] | CPC: |
A61K9/0026 (EP,US);
A61K38/39 (EP,US);
A61K38/42 (EP,US);
G03C2001/0471 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, LI, LU, NL, SE [1984/46] | Titre | Allemand: | GELATINBASIERTER VOLLSTÄNDIGER BLUTERSATZ UND DESSEN HERSTELLUNGSVERFAHREN | [1984/46] | Anglais: | GELATIN BASED SYNTHETIC WHOLE BLOOD AND A METHOD OF MAKING THE SAME | [1984/46] | Français: | SANG ENTIER SYNTHETIQUE A BASE DE GELATINE ET SON PROCEDE DE FABRICATION | [1984/46] | Dossier détruit : | 15.01.2000 | Entrée dans la phase régionale | 27.07.1984 | Taxe nationale de base payée | 27.07.1984 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 27.09.1984 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 27.09.1984 | Requête en examen déposée [1985/02] | 04.12.1985 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.04.1986 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.09.1986 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 15.12.1986 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.02.1987 | Taxe de délivrance payée | 27.02.1987 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | EP86107262.7 / EP0223906 | Opposition(s) | 14.05.1988 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1988/30] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.04.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 03.05.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.05.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]GB742594 (CHARLES B KNOX GELATINE COMPAN); | [A]US4001401 (BONSEN PIETER, et al); | [A]DE2940184 (BIOTEST SERUM INSTITUT GMBH [DE]) | Examen | US3169004 | US4002739 | US4252793 | US4343797 | - Science, 27 May 1983, pp. 965-967 | - The Journal of Physical Chemistry, 64 (1), Sept. 1960, A. Veis et al., pp. 1203-1210 | - Journal of Pharmaceutical Sciences, June 1982, 71(6), J.N. McNullen et al., pp. 628-633 |