EP0107734 - COMPLEXES ISONITRILES DE RADIONUCLEIDES POUR AGENTS D'ETIQUETAGE ET MISE EN IMAGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.08.1988 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.11.2009 | Changement - mandataire | publié le 09.12.2009 [2009/50] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés The President and Fellows of Harvard College 17 Quincy Street Cambridge, MA 02138 / US | Pour tous les Etats désignés MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 77 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02139 / US | [N/P] |
Précédent [1984/19] | Pour tous les Etats désignés PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE University Place, 4th floor South, 124 Mt. Aubern Street Cambridge, MA 02138 / US | ||
Pour tous les Etats désignés MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 77 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02139 / US | Inventeur(s) | 01 /
JONES, Alun G. 50 Manemet Road Newton Centre, MA 02159 / US | 02 /
DAVISON, Alan 30 Tillotson Road Needham, MA 02194 / US | 03 /
ABRAMS, Michael J. 74 Brainerd Road Allston, MA 02134 / US | [1984/19] | Mandataire(s) | Schwabe, Hans-Georg, et al Schwabe, Sandmair, Marx Patentanwälte Stuntzstrasse 16 81677 München / DE | [2009/50] |
Précédent [1985/42] | Schwabe, Hans-Georg, Dipl.-Ing., et al Patentanwälte Schwabe, Sandmair, Marx Stuntzstrasse 16 D-8000 München 80 / DE | ||
Précédent [1984/19] | Berg, Wilhelm, Dr. Patentanwälte Dr. Berg Dipl.-Ing. Stapf Dipl.-Ing. Schwabe Dr. Dr. Sandmair Postfach 86 02 45 Stuntzstrasse 16 D-8000 München 86 / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 83902147.4 | 26.04.1983 | [1984/19] | WO1983US00638 | Numéro de priorité, date | US19820373511 | 30.04.1982 Format original publié: US 373511 | [1984/19] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO8303761 | Date: | 10.11.1983 | [1983/26] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0107734 | Date: | 09.05.1984 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 10.11.1983, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1984/19] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0107734 | Date: | 29.07.1987 | Langue: | EN | [1987/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.11.1984 | Classification | IPC: | A61K43/00, A61K49/00, C07F9/66, C07F9/90, C07C119/02 | [1987/31] | CPC: |
A61K51/025 (EP,US);
A61K51/1234 (EP,US);
C07C251/00 (EP,US);
C07F13/005 (EP,US);
A61K2123/00 (EP,US)
|
Précédent IPC [1984/19] | A61K43/00, A61K49/00, C07F9/66, C07F9/90, C07C121/50 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, LI, LU, NL, SE [1984/19] | Titre | Allemand: | ISONITRIL-RADIONUKLID-KOMPLEXE FÜR ETIKETTIERUNGS- UND BILDAGENZIEN | [1984/19] | Anglais: | ISONITRILE RADIONUCLIDE COMPLEXES FOR LABELLING AND IMAGING AGENTS | [1984/19] | Français: | COMPLEXES ISONITRILES DE RADIONUCLEIDES POUR AGENTS D'ETIQUETAGE ET MISE EN IMAGE | [1984/19] | Entrée dans la phase régionale | 21.12.1983 | Taxe nationale de base payée | 21.12.1983 | Taxe de recherche payée | 21.12.1983 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 22.02.1984 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 22.02.1984 | Requête en examen déposée [1984/19] | 06.11.1985 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.02.1986 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.05.1986 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 05.09.1986 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.12.1986 | Taxe de délivrance payée | 02.12.1986 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 30.04.1988 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1988/38] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.03.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.03.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.04.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [ ] - JOURNAL OF LAB. COMP. RADIOPHARM. vol. 19, 1982, Symposium Abstracts, M.J. ABRAMS et al.: "The preparation of technetium (III) compounds in aqueous media", pages 1596-1597. | [ ] - INORGANIC CHEMISTRY, vol. 22, no. 20, September 28, 1983, American Chemical Society, M.J. ABRAMS et al.: "Synthesis and characterization of hexakis(alkyl isocyanide) and hexakis(aryl isocyanide) complexes of technetium (I)", pages 2798-2800. | Recherche internationale | [X] - Inorganic Chemistry, Vol. 16(5), 1981, TREICHEL et al, see pages 1167-1169. | [X] - Inorganic Chemistry, Vol. 20, 1981, SZALDA et al, see pages 3851-3857. | [X] - Inorganic Chemistry, Vol. 21, 1982, MIALKI et al, see pages 480-485. | [X] - Inorganic Chemistry, Vol. 13, 1974, DOONAN et al, see pages 921-927. | [A] - Inorganic Chemistry, Vol. 20, 1981, DAVISON et al, see pages 1629-1632. | [A] - Journal of Nuclear Medicine, Vol. 21, 1980, see pages 279-281. | [A] - Investigative Nuclear Medicine, Clinical Sciences, Vol. 19, 1978, see pages 483-487. | [A] - Journal of Nuclear Medicine, Vol. 21,1980, KASSIS et al, see pages 88-90. | Examen | US4017596 | US4197312 | US4338248 | US4363793 | - Journal of Nuclear Medicine, Vol. 21, 1980, Kassis et al, see pages 88-90. | - Science, Vol. 214, Deutsch, et al, 1981, see pages 85-86 | - Journal of Nuclear Medicine, Vol. 22, 1981, Deutsch et al, see pages 897-907. | - Journal of Nuclear Medicine, Vol. 17, 1975, Smith et al, see pages 126-132. |