EP0127647 - APPAREIL DE PROJECTION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 04.07.1988 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.04.2015 | Changement - Extinction dans un Etat contractant État(s) supprimé(s) de la liste des extinctions: GB | publié le 20.05.2015 [2015/21] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sacher, Friedrich Josef Agnesstrasse 52a D-5210 Troisdorf / DE | [1986/51] |
Précédent [1984/50] | Pour tous les Etats désignés Sacher, Brigitte Stationsweg 24 D-5210 Troisdorf / DE | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1987/36] |
Précédent [1984/50] | 01 /
SACHER, Friedrich-Josef Stationsweg 24 D-5210 Troisdorf / DE | Mandataire(s) | Freischem, Werner Patentanwälte Freischem Salierring 47-53 50677 Köln / DE | [N/P] |
Précédent [1984/50] | Freischem, Werner, Dipl.-Ing. Patentanwälte Freischem, An Gross St. Martin 2 D-50667 Köln / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 83903788.4 | 29.11.1983 | [1984/50] | WO1983EP00318 | Numéro de priorité, date | DE19823244394 | 01.12.1982 Format original publié: DE 3244394 | [1984/50] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO8402200 | Date: | 07.06.1984 | [1984/14] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0127647 | Date: | 12.12.1984 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 07.06.1984, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1984/50] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0127647 | Date: | 02.09.1987 | Langue: | DE | [1987/36] | Rapport(s) de recherche | Classification | IPC: | G03B23/18, G03B23/10 | [1987/36] | CPC: |
G03B23/105 (EP,US);
G03B23/18 (EP,US)
|
Précédent IPC [1984/50] | G03B23/16, G03B23/10 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, LI, NL, SE [1984/50] | Titre | Allemand: | PROJEKTIONSGERÄT | [1984/50] | Anglais: | PROJECTOR | [1984/50] | Français: | APPAREIL DE PROJECTION | [1984/50] | Entrée dans la phase régionale | 24.07.1984 | Taxe nationale de base payée | 24.07.1984 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 06.12.1984 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 06.12.1984 | Requête en examen déposée [1985/08] | 23.10.1985 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.03.1986 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.06.1986 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 23.02.1987 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.05.1987 | Taxe de délivrance payée | 18.05.1987 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 04.06.1988 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1988/34] | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.01.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 16.04.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 02.12.1985 | 03   M06   Taxe payée le   15.01.1986 | 30.11.1986 | 04   M06   Taxe payée le   16.04.1987 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | NL | 02.09.1987 | SE | 30.09.1987 | [2015/21] |
Précédent [1990/32] | NL | 02.09.1987 | |
SE | 30.09.1987 | ||
GB | 29.11.1987 | ||
Précédent [1989/31] | NL | 02.09.1987 | |
SE | 30.09.1987 | ||
GB | 29.11.1987 | ||
Précédent [1989/19] | NL | 02.09.1987 | |
SE | 30.09.1987 | ||
Précédent [1989/05] | NL | 02.09.1987 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US3036496 (FREDERICK JR CLAUDE M, et al); | [A]FR1423058 ; | [A]CH486716 (EASTMAN KODAK CO [US]); | [A]BE761744 (SNAM PROGETTI); | [A]FR2365140 (PRICE KAREN [FR]); | [A]EP0032438 (TECHNICARE CORP [US]) |