EP0114615 - Glucuronides d'hormone stéroide marqués à la phosphatase alcaline [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 20.03.1987 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ABBOTT LABORATORIES 14th Street and Sheridan Road North St North Chicago Illinois 60064 / US | [N/P] |
Précédent [1984/31] | Pour tous les Etats désignés ABBOTT LABORATORIES 14th Street and Sheridan Road North St North Chicago, Illinois 60064 / US | Inventeur(s) | 01 /
March, Steven Carl 1307 Winchester Road Libertyville, I11. 60048 / US | 02 /
Shipchandler, Mohammed Tyebji 640 Burdick Libertyville, I11. 60048 / IN | [1984/31] | Mandataire(s) | Modiano, Guido, et al Dr. Modiano & Associati SpA Via Meravigli, 16 20123 Milano / IT | [N/P] |
Précédent [1984/31] | Modiano, Guido, Dr.-Ing., et al Modiano & Associati S.r.l. Via Meravigli, 16 I-20123 Milano / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 84100250.4 | 12.01.1984 | [1984/31] | Numéro de priorité, date | US19830460734 | 25.01.1983 Format original publié: US 460734 | [1984/31] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0114615 | Date: | 01.08.1984 | Langue: | EN | [1984/31] | Classification | IPC: | G01N33/74, G01N33/54 | [1984/31] | CPC: |
G01N33/535 (EP);
G01N33/743 (EP)
| Etats contractants désignés | BE, DE, FR, GB, IT [1984/31] | Titre | Allemand: | Alkalinische phosphatase markierte Steroidhormon-Glucuronide | [1984/31] | Anglais: | Alkaline phosphatase labeled steroid hormone glucoronides | [1984/31] | Français: | Glucuronides d'hormone stéroide marqués à la phosphatase alcaline | [1984/31] | Dossier détruit : | 11.05.1993 | Procédure d'examen | 10.03.1987 | Demande retirée par le demandeur [1987/19] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.12.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 02.02.1987 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. |