EP0123781 - Dispositif pour commander la vitesse de rotation d'un arbre [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Brevet maintenu dans une forme modifiée Statut actualisé le 30.12.1993 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.10.2005 | Changement: numéro du recours | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MANNESMANN REXROTH PNEUMATIK GMBH Bartweg 13 30453 Hannover / DE | [N/P] |
Précédent [1991/09] | Pour tous les Etats désignés MANNESMANN REXROTH PNEUMATIK GMBH Bartweg 13 D-30453 Hannover / DE | ||
Précédent [1984/45] | Pour tous les Etats désignés WABCO Westinghouse Steuerungstechnik GmbH & Co. Bartweg 13 Postfach 91 12 70 D-3000 Hannover 91 / DE | Inventeur(s) | 01 /
Göttling, Helmut Fuhrenkamp 3 D-3004 Isernhagen / DE | [1984/45] | Mandataire(s) | Flaig, Siegfried c/o Mannesmann AG, Hauptabteilung Patente und Lizenzen, Mannesmannufer 2 40213 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Précédent [1991/17] | Flaig, Siegfried c/o Mannesmann AG, Hauptabteilung Patente und Lizenzen, Mannesmannufer 2 D-40213 Düsseldorf / DE | ||
Précédent [1991/09] | (deleted) | ||
Précédent [1984/45] | Schrödter, Manfred, Dipl.-Ing. WABCO Westinghouse Fahrzeugbremsen GmbH Postfach 91 12 80 D-30432 Hannover / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 84100353.6 | 14.01.1984 | [1984/45] | Numéro de priorité, date | DE19833311307 | 28.03.1983 Format original publié: DE 3311307 | [1984/45] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0123781 | Date: | 07.11.1984 | Langue: | DE | [1984/45] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0123781 | Date: | 02.04.1986 | Langue: | DE | [1986/14] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0123781 | Date: | 22.03.1989 | Langue: | DE | [1989/12] | Type: | B2 Nouveau fascicule de brevet européen | N°: | EP0123781 | Date: | 16.02.1994 | Langue: | DE | [1994/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.02.1986 | Classification | IPC: | G05D13/34, G05D13/30, F15B11/04 | [1986/15] | CPC: |
B23Q5/58 (EP,US);
G05D13/30 (EP,US)
|
Précédent IPC [1984/45] | G05D13/34 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1984/45] | Titre | Allemand: | Einrichtung zum Beeinflussen der Drehgeschwindigkeit einer Welle | [1984/45] | Anglais: | Device for influencing the rotation speed of a shaft | [1984/45] | Français: | Dispositif pour commander la vitesse de rotation d'un arbre | [1984/45] | Procédure d'examen | 24.02.1986 | Requête en examen déposée [1986/18] | 04.11.1987 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.11.1987 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.06.1988 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 19.09.1988 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.09.1988 | Taxe de délivrance payée | 28.09.1988 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
14.12.1989
30.01.1990
ADMISSIBLE Festo KG Ruiter Strasse 82 73734 Esslingen / DE Mandataire de l'opposant Magenbauer, Rudolf, et al, et al Patentanwälte Dipl.-Ing. Rudolf Magenbauer Dipl.-Phys. Dr. Otto Reimold Dipl.-Phys. Dr. Hans Vetter Hölderlinweg 58 D-73728 Esslingen / DE | [N/P] |
Précédent [1990/08] | |||
Opposant(s) | 01
14.12.1989
30.01.1990
ADMISSIBLE Festo KG Ruiter Strasse 82 D-73734 Esslingen / DE Mandataire de l'opposant Magenbauer, Rudolf, Dipl.-Ing., et al, et al Patentanwälte Dipl.-Ing. Rudolf Magenbauer Dipl.-Phys. Dr. Otto Reimold Dipl.-Phys. Dr. Hans Vetter Hölderlinweg 58 D-73728 Esslingen / DE | 02.02.1990 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 09.03.1990 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 18.09.1990 | Envoi d'une notification de la division d'opposition (délai: M04) | 16.11.1990 | Réponse à une notification de la division d'opposition | 14.11.1991 | Envoi de la notification signalant la révocation du brevet | 15.12.1992 | Envoi d'une décision intermédiaire pendant l''opposition | 15.12.1992 | Effet juridique de la décision intermédiaire pendant l'opposition | 26.05.1993 | Envoi de la notification relative au maintien du brevet dans sa forme modifiée | 27.10.1993 | Taxe d'impression d'un nouveau fascicule payée | Recours après opposition | 19.11.1991 | Recours reçu No. T0897/91 | 20.03.1992 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 15.12.1992 | Résultat de la procédure de recours : maintien du brevet sous forme modifiée | 15.12.1992 | Date des procédures orales | 17.12.1992 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.12.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.01.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.12.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.12.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | GB | 14.01.1992 | FR | 30.09.1992 | [1997/17] |
Précédent [1993/22] | GB | 14.01.1992 | |
FR | 30.09.1992 | ||
Précédent [1993/14] | GB | 14.01.1992 | Citations: | Recherche | [A]EP0034069 (SUPERFOS HYDRAULIC [DK]); | [A]GB1424749 (HOERBIGER VENTILWERKE AG); | [A]DE2328032 (RADIOLOGIE CIE GLE); | [A]DE3113477 ; | [AD]DE8229832U | [A] - \LHYDRAULIK UND PNEUMATIK, Band 23, Nr. 11, 1979, Seiten 815-818; E. G\LLNER "Verhalten elektrohydraulischer Geschwindigkeitsregelungen" |