EP0114073 - Méthode et dispositif pour la transmission de messages entre moyens d'automatisation [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.07.1990 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.07.1990 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 12.09.1990 [1990/37] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH Theodor-Stern-Kai 1 60596 Frankfurt / DE | [N/P] |
Précédent [1984/30] | Pour tous les Etats désignés Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH Theodor-Stern-Kai 1 D-60596 Frankfurt / DE | Inventeur(s) | 01 /
Ferling, Heinz-Dieter, Dr.-Ing. Semder Weg 12 D-6115 Altheim / DE | [1984/30] | Mandataire(s) | Lertes, Kurt, et al Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH Theodor-Stern-Kai 1 60596 Frankfurt / DE | [N/P] |
Précédent [1984/30] | Lertes, Kurt, Dr., et al Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH Theodor-Stern-Kai 1 D-60596 Frankfurt / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 84100363.5 | 14.01.1984 | [1984/30] | Numéro de priorité, date | DE19833301282 | 17.01.1983 Format original publié: DE 3301282 | [1984/30] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0114073 | Date: | 25.07.1984 | Langue: | DE | [1984/30] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0114073 | Date: | 22.07.1987 | Langue: | DE | [1987/30] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0114073 | Date: | 04.10.1989 | Langue: | DE | [1989/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.06.1987 | Classification | IPC: | G06F15/16 | [1984/30] | CPC: |
G06F13/387 (EP);
G06F15/17381 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1984/30] | Titre | Allemand: | Verfahren und Vorrichtung zur Übertragung von Nachrichten zwischen Automatisierungsmitteln | [1984/30] | Anglais: | Method and device for message transmission between automation means | [1984/30] | Français: | Méthode et dispositif pour la transmission de messages entre moyens d'automatisation | [1984/30] | Procédure d'examen | 13.06.1984 | Requête en examen déposée [1984/34] | 31.03.1988 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 04.08.1988 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.10.1988 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 17.02.1989 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 13.03.1989 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.04.1989 | Taxe de délivrance payée | 06.04.1989 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 05.07.1990 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1990/37] | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.01.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 15.01.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 07.01.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 10.01.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]BE876025 (BELL TELEPHONE MFG) | [A] - LOCAL NETWORKS FOR COMPUTER COMMUNICATIONS, PROCEEDINGS OF THE IFIP WORKING GROUP 6.4, Zürich, 27.-29. August 1980, Seiten 319-354, IFIP, Amsterdam, NL; R.F. RASHID: "An inter-process communication facility for unix" | [A] - IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, Band 17, Nr. 4, September 1974, Seiten 991,992, New York, US; T.R. EDEL et al.: "Standard network functional protocol" |