EP0120194 - Commande à programme mémorisé avec processeur de mots et de bits [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [1984/40] | Commande programmable par des éléments d'emmagasinage avec processeur de mots et de bits | ||
[1988/22] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 30.03.1989 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.03.1989 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 17.05.1989 [1989/20] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [1984/40] | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 D-80333 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
Ninnemann, Peter, Dipl.-Ing. Klebheimer Strasse 6 D-8551 Röttenbach / DE | 02 /
Wollscheid, Dieter, Dipl.-Ing. Oppelner Strasse 21 D-8520 Erlangen / DE | [1984/40] | Numéro de la demande, date de dépôt | 84100397.3 | 16.01.1984 | [1984/40] | Numéro de priorité, date | DE19833302940 | 28.01.1983 Format original publié: DE 3302940 | [1984/40] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0120194 | Date: | 03.10.1984 | Langue: | DE | [1984/40] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0120194 | Date: | 10.07.1985 | Langue: | DE | [1985/28] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0120194 | Date: | 01.06.1988 | Langue: | DE | [1988/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.05.1985 | Classification | IPC: | G06F9/38 | [1984/40] | CPC: |
G05B19/052 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, SE [1984/40] | Titre | Allemand: | Speicherprogrammierbare Steuerung mit Wort- und Bitprozessor | [1984/40] | Anglais: | Stored program control with word and bit processor | [1988/22] | Français: | Commande à programme mémorisé avec processeur de mots et de bits | [1988/22] |
Précédent [1984/40] | Control programmable by storage means with word and bit processor | ||
Précédent [1984/40] | Commande programmable par des éléments d'emmagasinage avec processeur de mots et de bits | Procédure d'examen | 21.12.1984 | Requête en examen déposée [1985/11] | 07.01.1987 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.02.1987 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.07.1987 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 28.10.1987 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.11.1987 | Taxe de délivrance payée | 06.11.1987 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 02.03.1989 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1989/20] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.01.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.01.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.01.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | JP57003139 [ ]; | [A]DE2817536 (ALLEN BRADLEY CO); | [A]EP0012242 (IBM [US]); | [A]DE3101270 (NITSCHKE CHRISTIAN DIPL ING) | [ ] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, Band 6, Nr. 62 (P-111)(940), 21. April 1982; & JP-A-57 003 139 (MITSUBISHI DENKI K.K.) 08.01.1982, & JP57003139 A 00000000 |