EP0123796 - Méthode de production d'époxy-esters [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.05.1988 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 20.05.1988 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 06.07.1988 [1988/27] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés DeSOTO, INC. 1700 South Mt. Prospect Road Des Plaines Illinois 60018 / US | [N/P] |
Précédent [1984/45] | Pour tous les Etats désignés DeSOTO, INC. 1700 South Mt. Prospect Road Des Plaines Illinois 60018 / US | Inventeur(s) | 01 /
Sekmakas, Kazys 203 N. Flake Drive Palatine, Ill., 60067 / US | 02 /
Shah, Raj 1335 Concordia Lane Schaumburg, Ill., 60172 / US | [1984/45] | Mandataire(s) | Reitzner, Bruno, et al Splanemann Reitzner Baronetzky Westendorp Patentanwälte Rumfordstrasse 7 80469 München / DE | [N/P] |
Précédent [1984/45] | Reitzner, Bruno, Dr., et al Patentanwälte Dipl.-Ing. R. Splanemann Dr. B. Reitzner Tal 13 D-80331 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 84101138.0 | 04.02.1984 | [1984/45] | Numéro de priorité, date | US19830484508 | 13.04.1983 Format original publié: US 484508 | [1984/45] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0123796 | Date: | 07.11.1984 | Langue: | EN | [1984/45] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0123796 | Date: | 22.07.1987 | Langue: | EN | [1987/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.08.1984 | Classification | IPC: | C08G59/16, C09D3/58, C08L63/10 | [1984/45] | CPC: |
C08G59/1472 (EP);
C09D163/10 (EP)
| Etats contractants désignés | BE, DE, FR, GB, IT, NL [1984/45] | Titre | Allemand: | Verfahren zur Herstellung von Epoxyestern | [1984/45] | Anglais: | Method of producing epoxy esters | [1984/45] | Français: | Méthode de production d'époxy-esters | [1984/45] | Procédure d'examen | 17.11.1984 | Requête en examen déposée [1985/05] | 21.10.1985 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 21.12.1985 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.06.1986 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 12.08.1986 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.11.1986 | Taxe de délivrance payée | 08.11.1986 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 23.04.1988 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1988/27] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.01.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 17.01.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US3553119 ; | [Y]US2909497 (EDELMAN LEONARD E); | [Y]US3954688 |