EP0125421 - Procédé de liaison de l'ailette terminale en élastomère vulcanisé d'un élément isolant avec une ferrure d'extrémité [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [1984/47] | Procédé de liaison de l'ailette terminale en élastomère vulcanisé d'un élément isolant avec une ferrure d'extrémité, et isolateur électrique organique obtenu par ce procédé | ||
[1987/02] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.11.1987 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.11.1987 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 23.12.1987 [1987/52] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CERAVER Société anonyme dite: 12, rue de la Baume F-75008 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [1984/47] | Pour tous les Etats désignés CERAVER Société anonyme dite: 12, rue de la Baume F-75008 Paris / FR | Inventeur(s) | 01 /
Thevenet, Guy Le Bourg F-63310 Beaumont-Les-Randan / FR | [1984/47] | Mandataire(s) | Weinmiller, Jürgen, et al Spott, Weinmiller & Böhm Patentanwälte Sendlinger-Tor-Platz 11 80336 München / DE | [N/P] |
Précédent [1984/47] | Weinmiller, Jürgen, et al Lennéstrasse 9 Postfach 24 D-82336 Feldafing / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 84102828.5 | 15.03.1984 | [1984/47] | Numéro de priorité, date | FR19830004450 | 18.03.1983 Format original publié: FR 8304450 | [1984/47] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0125421 | Date: | 21.11.1984 | Langue: | FR | [1984/47] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0125421 | Date: | 07.01.1987 | Langue: | FR | [1987/02] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.08.1984 | Classification | IPC: | H01B17/38 | [1984/47] | CPC: |
H01B17/38 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1984/47] | Titre | Allemand: | Verfahren zur Verbindung des Endschirmes aus vulkanisiertem Elastomer eines isolierenden Elementes mit einer Endmetallarmatur | [1987/02] | Anglais: | Method of joining the end fin made of a vulcanised elastomer of an insulating element to a metal end fitting | [1987/02] | Français: | Procédé de liaison de l'ailette terminale en élastomère vulcanisé d'un élément isolant avec une ferrure d'extrémité | [1987/02] |
Précédent [1984/47] | Verfahren zur Verbindung des Endschirmes aus vulkanisiertem Elastomer eines isolierenden Elementes mit einer Endmetallarmatur und durch dieses Verfahren hergestellter organischer elektrischer Isolator | ||
Précédent [1984/47] | Method of joining the end fin made of a vulcanised elastomer of an insulating element to a metal end fitting, and an organic electrical insulator constructed by this method | ||
Précédent [1984/47] | Procédé de liaison de l'ailette terminale en élastomère vulcanisé d'un élément isolant avec une ferrure d'extrémité, et isolateur électrique organique obtenu par ce procédé | Procédure d'examen | 14.05.1985 | Requête en examen déposée [1985/30] | 13.03.1986 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 27.06.1986 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.09.1986 | Taxe de délivrance payée | 18.09.1986 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 08.10.1987 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1987/52] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.12.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]DE412448 (FELTEN & GUILLEAUME CARLSWERK); | [A]DE413266 (FELTEN & GUILLEAUME CARLSWERK); | [A]GB1126411 (TRANS DEV LTD); | [A]GB1233310 ; | [A]FR2360968 (CERAVER [FR]); | [Y]DE2855211 (BBC BROWN BOVERI & CIE); | [A]GB2041444 (LIST H); | [AD]GB2053583 (CERAVER) |