EP0121177 - Dispositif pour la récupération d'un rythme à partir d'une suite de signaux [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 16.03.1990 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [1984/41] | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 D-80333 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
Moustakas, Steven, Dr. Agnesstrasse 2 D-8000 München 40 / DE | 02 /
Witte, Hans-Hermann, Dr. Hippelstrasse 15 D-8000 München 82 / DE | [1984/41] | Numéro de la demande, date de dépôt | 84103063.8 | 20.03.1984 | [1984/41] | Numéro de priorité, date | DE19833311677 | 30.03.1983 Format original publié: DE 3311677 | [1984/41] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0121177 | Date: | 10.10.1984 | Langue: | DE | [1984/41] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0121177 | Date: | 22.10.1986 | Langue: | DE | [1986/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.09.1986 | Classification | IPC: | H04L7/02 | [1984/41] | CPC: |
H04L7/027 (EP,US);
H04L7/0276 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1984/41] | Titre | Allemand: | Vorrichtung zur Rückgewinnung eines Taktes aus einer Signalfolge | [1984/41] | Anglais: | Device for recovering a pulse from a signal stream | [1984/41] | Français: | Dispositif pour la récupération d'un rythme à partir d'une suite de signaux | [1984/41] | Dossier détruit : | 11.06.1996 | Procédure dexamen | 21.12.1984 | Requête en examen déposée [1985/11] | 08.11.1988 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 19.05.1989 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1990/18] | 28.06.1989 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1990/18] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.03.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.03.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.03.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.03.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US3968328 (TSUCHIYA YOSHIKAZU, et al); | [X]EP0028001 (SIEMENS AG [DE]) |