EP0141017 - Rotor, en particulier pour un aéronef à voilure tournante [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 06.07.1988 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.07.1988 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 24.08.1988 [1988/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Messerschmitt-Bölkow-Blohm Gesellschaft mit beschränkter Haftung 81663 München / DE | [N/P] |
Précédent [1985/20] | Pour tous les Etats désignés Messerschmitt-Bölkow-Blohm Gesellschaft mit beschränkter Haftung D-81663 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
Frommlet, Hubert, Dipl.-Ing. Ahornring 65 D-8011 Höhenkirchen / DE | [1985/20] | Numéro de la demande, date de dépôt | 84106719.2 | 13.06.1984 | [1985/20] | Numéro de priorité, date | DE19833332417 | 08.09.1983 Format original publié: DE 3332417 | [1985/20] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0141017 | Date: | 15.05.1985 | Langue: | DE | [1985/20] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0141017 | Date: | 09.09.1987 | Langue: | DE | [1987/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.02.1985 | Classification | IPC: | B64C27/33 | [1985/20] | CPC: |
B64C27/33 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1985/20] | Titre | Allemand: | Rotor, insbesondere eines Drehflügelflugzeugs | [1985/20] | Anglais: | Rotor, in particular for a rotorcraft | [1985/20] | Français: | Rotor, en particulier pour un aéronef à voilure tournante | [1985/20] | Procédure d'examen | 01.08.1985 | Requête en examen déposée [1985/42] | 20.06.1986 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.07.1986 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.09.1986 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 19.12.1986 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.03.1987 | Taxe de délivrance payée | 05.03.1987 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 10.06.1988 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1988/34] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.04.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.06.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US3701612 (BREUNER GERALD L); | [Y]US2845131 (THEODOR LAUFER); | [A]DE1169306 (DORNIER WERKE GMBH) |