EP0129883 - Système frontal pour des plaquettes de composants insérables dans un bâti et un bâti pour recevoir celles-ci [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 19.01.1990 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.01.1990 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 07.03.1990 [1990/10] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [1985/01] | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 D-80333 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
Bauer, Willi PLanstrasse 20 D-7527 Kraichtal / DE | 02 /
Kessler, Otto Am Rathausplatz 5 D-6729 Wörth / DE | 03 /
Klein, Klaus, Dipl.-Ing. Im Kirchbühl 3 D-7512 Rheinstetten 1 / DE | 04 /
Schmitt, Reinhard, Dipl.-Ing. August-Croissant Strasse 2 D-6740 Landau / DE | 05 /
Wojtas, Gerhard Germersheimer Strasse 6 D-7500 Karlsruhe / DE | [1985/01] | Numéro de la demande, date de dépôt | 84107202.8 | 22.06.1984 | [1985/01] | Numéro de priorité, date | DE19833322856 | 24.06.1983 Format original publié: DE 3322856 | DE19843408073 | 05.03.1984 Format original publié: DE 3408073 | [1985/01] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0129883 | Date: | 02.01.1985 | Langue: | DE | [1985/01] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0129883 | Date: | 12.03.1986 | Langue: | DE | [1986/11] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0129883 | Date: | 22.03.1989 | Langue: | DE | [1989/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.01.1986 | Classification | IPC: | H05K7/14, H05K7/18 | [1985/01] | CPC: |
H05K7/1409 (EP);
H05K9/002 (EP)
| Etats contractants désignés | BE, DE, FR, GB, IT, NL, SE [1985/01] | Titre | Allemand: | Frontsystem für in Baugruppenträger einschiebbare Steckbaugruppen und rahmenartige Baugruppenträger zu deren Aufnahme | [1985/01] | Anglais: | Frontal system for plug-in component boards insertable into frames, and frame for receiving the same | [1985/01] | Français: | Système frontal pour des plaquettes de composants insérables dans un bâti et un bâti pour recevoir celles-ci | [1985/01] | Procédure d'examen | 21.12.1984 | Requête en examen déposée [1985/11] | 10.05.1988 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 19.09.1988 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 23.09.1988 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.10.1988 | Taxe de délivrance payée | 10.10.1988 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 23.12.1989 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1990/10] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.06.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.06.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.06.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | SE | 22.03.1989 | [1989/36] | Citations: | Recherche | [Y]FR2225916 (TELEMECANIQUE ELECTRIQUE [FR]); | [Y]DE3119249 (SIEMENS AG [DE]); | [AD]US4243283 (MCSPARRAN JOSEPH F) |