EP0166805 - Système de transfert de chaleur [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.10.1989 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.04.2015 | Changement - Extinction dans un Etat contractant | publié le 20.05.2015 [2015/21] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Gebrüder Sulzer Aktiengesellschaft Zürcherstrasse 9 CH-8401 Winterthur / CH | [N/P] |
Précédent [1986/02] | Pour tous les Etats désignés GEBRÜDER SULZER AKTIENGESELLSCHAFT Zürcherstrasse 9 CH-8401 Winterthur / CH | Inventeur(s) | 01 /
Baumberger, Peter Reitweg 3 CH-8400 Winterthur / CH | [1986/02] | Mandataire(s) | Sparing Röhl Henseler Postfach 14 04 43 40074 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Précédent [1989/49] | Sparing Röhl Henseler Patentanwälte Postfach 14 04 43 D-40074 Düsseldorf / DE | ||
Précédent [1986/02] | Dipl.-Ing. H. Marsch Dipl.-Ing. K. Sparing Dipl.-Phys.Dr. W.H. Röhl Patentanwälte Rethelstrasse 123 D-4000 Düsseldorf 1 / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 84109863.5 | 18.08.1984 | [1986/02] | Numéro de priorité, date | CH19840003253 | 05.07.1984 Format original publié: CH 325384 | [1986/02] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0166805 | Date: | 08.01.1986 | Langue: | DE | [1986/02] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0166805 | Date: | 09.04.1986 | Langue: | DE | [1986/15] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0166805 | Date: | 14.12.1988 | Langue: | DE | [1988/50] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.02.1986 | Classification | IPC: | F22B1/18, F22B21/22, F28D7/00 | [1986/09] | CPC: |
F22B21/22 (EP,US);
F22B1/1838 (EP,US);
F22B35/007 (EP,US)
|
Précédent IPC [1986/02] | F22B1/18, F28D7/00 | Etats contractants désignés | BE, DE, FR, GB, IT, NL [1986/10] |
Précédent [1986/02] | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE | Titre | Allemand: | Wärmeübertragersystem | [1986/02] | Anglais: | Heat transfer system | [1986/02] | Français: | Système de transfert de chaleur | [1986/02] | Procédure d'examen | 06.09.1985 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 03.10.1985 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, CH, LU, SE | 22.09.1986 | Requête en examen déposée [1986/47] | 24.09.1987 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.11.1987 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.03.1988 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 16.06.1988 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.09.1988 | Taxe de délivrance payée | 13.09.1988 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 15.09.1989 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1989/50] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.08.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.08.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 10.08.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 05.07.1985 | AT   M02   Pas encore payé | 05.07.1985 | BE   M02   Pas encore payé | 05.07.1985 | CH   M02   Pas encore payé | 05.07.1985 | DE   M02   Pas encore payé | 05.07.1985 | FR   M02   Pas encore payé | 05.07.1985 | GB   M02   Pas encore payé | 05.07.1985 | IT   M02   Pas encore payé | 05.07.1985 | LU   M02   Pas encore payé | 05.07.1985 | NL   M02   Pas encore payé | 05.07.1985 | SE   M02   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | |||
Précédent [1990/27] | BE | 31.08.1989 | Citations: | Recherche | [AD]EP0111615 (SULZER AG [CH]); | [A]GB1195154 (WAAGNER BIRO AG [AT]); | [A]CH174774 (SULZER AG [CH]); | [A]FR2513146 (STEINMUELLER GMBH L & C [DE]) |