EP0142637 - Cassette de disque [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.09.1990 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.06.2009 | Changement - mandataire | publié le 15.07.2009 [2009/29] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hitachi Maxell Ltd. No 1-1-88, Ushitora Ibaraki-shi Osaka-fu / JP | [1985/22] | Inventeur(s) | 01 /
Kato, Yoshitake Hitachi Maxell, Ltd. Shihoryo 1468-5, Furumagi Ishigemachi Yuki-gun Ibaraki / JP | [1985/22] | Mandataire(s) | dompatent von Kreisler Selting Werner - Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | [N/P] |
Précédent [2009/29] | Selting, Günther, et al Patentanwälte Von Kreisler, Selting, Werner Postfach 10 22 41 50462 Köln / DE | ||
Précédent [1985/22] | Selting, Günther, Dipl.-Ing., et al Patentanwälte von Kreisler-Selting-Werner Postfach 10 22 41 D-50462 Köln / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 84110037.3 | 23.08.1984 | [1985/22] | Numéro de priorité, date | JP19830155232 | 24.08.1983 Format original publié: JP 15523283 | [1985/22] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0142637 | Date: | 29.05.1985 | Langue: | EN | [1985/22] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0142637 | Date: | 23.11.1989 | Langue: | EN | [1989/47] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.03.1985 | Classification | IPC: | G11B23/00, G11B23/033 | [1985/22] | CPC: |
G11B23/0332 (EP,US);
G11B23/03 (KR);
G11B23/0035 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1985/22] | Titre | Allemand: | Plattenkassette | [1985/22] | Anglais: | Disc cartridge | [1985/22] | Français: | Cassette de disque | [1985/22] | Dossier détruit : | 12.06.1999 | Procédure d'examen | 31.10.1985 | Requête en examen déposée [1986/03] | 18.02.1987 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 19.08.1987 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.02.1988 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 02.06.1988 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.10.1988 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 28.02.1989 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.05.1989 | Taxe de délivrance payée | 25.05.1989 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 24.08.1990 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1990/45] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.08.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.08.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.08.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.08.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]EP0085983 (HITACHI MAXELL [JP]); | [Y]FR2291243 (BAYER AG [DE]); | [A]US4149207 (PORTER JR TOWNSEND H, et al); | [A]FR2508220 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]); | [A]US4216511 (BILEK FRANK T [US]); | [AP]EP0094773 (SUMITOMO CHEMICAL CO [JP]) | [A] - PLASTIQUES MODERNES ET ELASTOMERES, vol. 25, no. 5, June 1973, pages 141-147, Paris, FR; P.G. LINSEN et al.: "Fibres minérales pour le renforcement des plastiques" |