EP0140285 - Relais électromagnétique et méthode pour sa fabrication [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Opposition rejetée Statut actualisé le 07.12.1989 Base de données mise à jour au 10.08.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.12.1989 | Opposition rejetée | publié le 24.01.1990 [1990/04] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [1985/19] | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 D-80333 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
Schedele, Helmut, Dipl.-Ing. (FH) Unterer Forst 10 D-8918 Diessen 3 / DE | 02 /
Schweiger, Josef Becherstrasse 1 b D-8000 München 21 / DE | [1985/19] | Numéro de la demande, date de dépôt | 84112527.1 | 17.10.1984 | [1985/19] | Numéro de priorité, date | DE19833338198 | 20.10.1983 Format original publié: DE 3338198 | [1985/19] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0140285 | Date: | 08.05.1985 | Langue: | DE | [1985/19] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0140285 | Date: | 04.03.1987 | Langue: | DE | [1987/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.03.1985 | Classification | IPC: | H01H49/00, H01H51/22, H01H50/60 | [1985/19] | CPC: |
H01H49/00 (EP,US);
H01H50/043 (EP,US);
H01H51/2254 (EP,US);
H01H2050/446 (EP,US);
Y10T29/4902 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1985/19] | Titre | Allemand: | Elektromagnetisches Relais und Verfahren zu dessen Herstellung | [1985/19] | Anglais: | Electromagnetic relay and method for its manufacture | [1985/19] | Français: | Relais électromagnétique et méthode pour sa fabrication | [1985/19] | Procédure d'examen | 28.05.1985 | Requête en examen déposée [1985/32] | 30.04.1986 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 12.08.1986 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.08.1986 | Taxe de délivrance payée | 26.08.1986 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
04.12.1987
30.12.1987
ADMISSIBLE SDS-Relais AG Fichtenstrasse 3-5 D-8024 Deisenhofen / DE | [1988/04] | 08.01.1988 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 09.05.1988 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 20.05.1988 | Communication des observations du titulaire du brevet (délai: M02) | 24.08.1989 | Date d'envoi de la notification de rejet de l'opposition | 03.09.1989 | Effet juridique du rejet de l'opposition [1990/04] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.10.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US3670281 (RATTAN WILLIAM D); | [A]FR2314576 (MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD [JP]); | [A]DE2647203 (SIEMENS AG); | [A]FR2377698 (SIEMENS AG [DE]); | [A]EP0019183 (TELEPHONIE IND COMMERCIALE [FR]) |