blank Aide rapide
blank Actualité maintenance

Dates prévues pour la maintenance

Interruptions régulières:
entre 5 h 00 et 5 h 15 HEC, du lundi au dimanche.

Autres interruptions
Accessibilité

2022.02.11

en savoir plus...
blank Flash info

Flash Info

La Lettonie participe au Registre fédéré
Cliquez ici pour plus d'informations sur le Registre fédéré.

2025-04-16

en savoir plus...
blank Liens utiles

Extrait du Registre européen des brevets

EP Présentation générale: EP0145943

EP0145943 - Fraction de goudron améliorée pour liants routiers à base de distillat de goudron de houille oxydé [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutLa demande est réputée retirée
Statut actualisé le  19.08.1987
Base de données mise à jour au 26.04.2025
Dernier événement   Tooltip07.07.2007Changement - inventeurpublié le 08.08.2007  [2007/32]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
ALLIED CORPORATION
Columbia Road and Park Avenue P.O. Box 2245R (Law Dept.) Morristown
New Jersey 07960 / US
[N/P]
Précédent [1985/26]Pour tous les Etats désignés
ALLIED CORPORATION
Columbia Road and Park Avenue P.O. Box 2245R (Law Dept.)
Morristown New Jersey 07960 / US
Inventeur(s)01 / Bart, Edward Francis
c/o Allied Corporation P.O. Box 2245R
Morristown, NJ 07960 / US
02 / Cook, George Robert
c/o Allied Corporation P.O. Box 2245R
Morristown, NJ 07960 / US
03 / Chu, Arthur Shek
c/o Allied Corporation P.O. Box 2245R
Morristown, NJ 07960 / US
[1985/26]
Mandataire(s)Baillie, Iain Cameron, et al
Ladas & Parry Altheimer Eck 2
D-80331 München / DE
[1985/26]
Numéro de la demande, date de dépôt84113544.509.11.1984
[1985/26]
Numéro de priorité, dateUS1983055778405.12.1983         Format original publié: US 557784
[1985/26]
Langue de dépôtEN
Langue de la procédureEN
PublicationType: A2 Demande sans rapport de recherche 
N°:EP0145943
Date:26.06.1985
Langue:EN
[1985/26]
Type: A3 Rapport de recherche 
N°:EP0145943
Date:13.08.1986
Langue:EN
[1986/33]
Rapport(s) de rechercheRapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le:EP24.06.1986
ClassificationIPC:C08L95/00, C10C3/04
[1985/26]
CPC:
C08L95/005 (EP,US); C10C3/04 (EP,US)
Etats contractants désignésDE,   FR,   GB [1985/26]
TitreAllemand:Teerfraktion auf Basis von oxydiertem Kohleteerdestillat für Fahrbahnbindemittel[1985/26]
Anglais:Improved tar fraction for driveway sealers using oxidized coal tar distillate[1985/26]
Français:Fraction de goudron améliorée pour liants routiers à base de distillat de goudron de houille oxydé[1985/26]
Dossier détruit :24.05.1993
Procédure dexamen13.02.1987La demande est réputée retirée, date d'effet juridique  [1987/41]
08.05.1987Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0}  [1987/41]
Taxes payéesSurtaxe
Surtaxe règle 85ter CBE 1973
13.02.1987M02   Pas encore payé
Surtaxe concernant la taxe annuelle
01.12.198603   M06   Pas encore payé
Dérogation à la compétence  Tooltip
exclusive de la juridiction
unifiée du brevet
Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni.
Citations:Recherche[A]GB775087  (GELSENKIRCHENER BERGWERKS AG);
 [A]GB447861  (TEERVERWERTUNG MIT BESCHRAENKT);
 [A]US4052290  (CUSHMAN DONALD R, et al);
 [A]US3304191  (BARRETT RICHARD C);
 [A]US4139397  (YAN TSOUNG-YUAN)
L'OEB décline toute responsabilité quant à l’exactitude des données émanant d'administrations tierces. Il ne garantit notamment pas l'exhaustivité, l'actualité ou la pertinence à des fins spécifiques de ces données.