EP0144848 - Procédé pour démarrer un convertisseur de courant sous-synchrone en cascade [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 19.05.1989 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.04.2002 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): FR | publié le 12.06.2002 [2002/24] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BBC Brown Boveri AG Haselstrasse CH-5401 Baden / CH | [1988/05] |
Précédent [1985/25] | Pour tous les Etats désignés BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie. Haselstrasse CH-5401 Baden / CH | Inventeur(s) | 01 /
Zürcher, Urs Viktoriastrasse 44 CH-3013 Bern / CH | [1985/25] | Numéro de la demande, date de dépôt | 84113960.3 | 19.11.1984 | [1985/25] | Numéro de priorité, date | DE19833344808 | 12.12.1983 Format original publié: DE 3344808 | [1985/25] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0144848 | Date: | 19.06.1985 | Langue: | DE | [1985/25] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0144848 | Date: | 04.06.1986 | Langue: | DE | [1986/23] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0144848 | Date: | 20.07.1988 | Langue: | DE | [1988/29] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.04.1986 | Classification | IPC: | H02P1/16, H02K17/34 | [1985/25] | CPC: |
H02P1/16 (EP)
| Etats contractants désignés | BE, DE, FR, SE [1985/25] | Titre | Allemand: | Verfahren zum Anfahren einer untersynchronen Stromrichterkaskade | [1985/25] | Anglais: | Method for starting a subsynchronous cascade current converter | [1985/25] | Français: | Procédé pour démarrer un convertisseur de courant sous-synchrone en cascade | [1985/25] | Dossier détruit : | 20.04.2002 | Procédure d'examen | 23.05.1986 | Requête en examen déposée [1986/30] | 28.04.1987 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.08.1987 | Réponse à une notification de la division dexamen | 30.09.1987 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 13.01.1988 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.04.1988 | Taxe de délivrance payée | 09.04.1988 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 21.04.1989 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1989/27] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.10.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.10.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | BE | 20.07.1988 | FR | 20.07.1988 | SE | 20.11.1988 | [2002/24] |
Précédent [1989/36] | BE | 20.07.1988 | |
SE | 20.11.1988 | ||
Précédent [1989/04] | BE | 20.07.1988 | Citations: | Recherche | [X]CH524277 (BBC BROWN BOVERI & CIE [CH]); | [Y]DE1148634 (SIEMENS AG); | [Y]CH417756 (LICENTIA GMBH [DE]) | [X] - BULL.SEV/VSE 65, Heft 2, 26. Januar 1974, Seiten 85-96; H. PISECKER: "Schaltfeste untersynchrone Stromrichterkaskade" |