Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | DE3472869D1 | 25.08.1988 | D1 | Numéro de priorité | Date | DE3472869 | 19.11.1984 | DE3344808 | 12.12.1983 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | EP0144848 | Dossier mondial | 20.07.1988 | B1 | EP0144848 | 04.06.1986 | A3 | EP0144848 | 19.06.1985 | A2 | Numéro de priorité | Date | DE3344808 | 12.12.1983 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | DE3344808 | 13.06.1985 | A1 | Numéro de priorité | Date | DE3344808 | 12.12.1983 |