Etats contractants désignés | BE | Extinction: 20.07.1988 | DE | | FR | Extinction: 20.07.1988 | SE | Extinction: 20.11.1988 | Procédure d'examen | 09.04.1988 | Taxe publication/d‘impression payée | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.10.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.10.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Brevet européen délivré | 20.07.1988 | Procédure dopposition | 21.04.1989 | Aucune opposition formée dans le délai imparti | publié le 05.07.1989 | Données INPADOC Tooltip | LOEB nest pas responsable de lexactitude des données relatives à la situation juridique dans la phase post-délivrance, y compris - et sans restriction - de leur exhaustivité, de leur actualité ou de leur pertinence à légard dun but spécifique. Pour obtenir des informations officielles, veuillez vous adresser aux services nationaux de la propriété industrielle compétents. | Date de lévénement: | 16.12.1988 | | Description de lévénement: | FR: TRANSLATION NOT FILED | | Date de lévénement: | 05.07.1989 | | Description de lévénement: | NO OPPOSITION FILED | | Date de lévénement: | 19.06.1985 | | Description de lévénement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Designated State(s): | BE DE FR SE | | Date de lévénement: | 04.06.1986 | | Description de lévénement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A3 | Designated State(s): | BE DE FR SE | | Date de lévénement: | 20.07.1988 | | Description de lévénement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | B1 | Designated State(s): | BE DE FR SE | | Date de lévénement: | 23.07.1986 | | Description de lévénement: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 19860523 | | Date de lévénement: | 10.06.1987 | | Description de lévénement: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 19870428 | | Date de lévénement: | 25.08.1988 | | Description de lévénement: | CORRESPONDS TO: | Ref Document Number: | 3472869 | Country of Ref Document: | DE | DATE OF REF DOCUMENT: | 19880825 | Format of Ref Document F/P: | P | | Date de lévénement: | 03.02.1988 | | Description de lévénement: | PARTY DATA CHANGED (APPLICANT DATA CHANGED OR RIGHTS OF AN APPLICATION TRANSFERRED) | OWNER: | BBC BROWN BOVERI AG | | Date de lévénement: | 31.01.1995 | | Description de lévénement: | SE: EUROPEAN PATENT HAS LAPSED | Ref Document Number: | 84113960.3 | Effective DATE: | 19890728 | Format of Ref Document F/P: | F | | Date de lévénement: | 20.07.1988 | | Description de lévénement: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | BE | Effective DATE: | 19880720 | | Date de lévénement: | 01.08.1989 | | Description de lévénement: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | DE | Effective DATE: | 19890801 | | Date de lévénement: | 20.07.1988 | | Description de lévénement: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | FR | Free Format Text: | THE PATENT HAS BEEN ANNULLED BY A DECISION OF A NATIONAL AUTHORITY | Effective DATE: | 19880720 | | Date de lévénement: | 20.11.1988 | | Description de lévénement: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | SE | Effective DATE: | 19881120 | | Date de lévénement: | 04.06.1988 | | Description de lévénement: | (EXPECTED) GRANT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009210 | | Date de lévénement: | 17.04.1986 | | Description de lévénement: | SEARCH REPORT DESPATCHED | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009013 | | Date de lévénement: | 20.04.1985 | | Description de lévénement: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Date de lévénement: | 19.05.1989 | | Description de lévénement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT | | Date de lévénement: | 19.05.1989 | | Description de lévénement: | NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009261 | |