EP0117054 - Méthode et appareil pour le couchage du papier et matière analogue [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.09.1988 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.07.2008 | Changement - demandeur | publié le 06.08.2008 [2008/32] | Demandeur(s) | Pour :GB
Unilever PLC Unilever House Blackfriars London Greater London EC4P 4BQ / GB | Pour :AT
BE
CH
DE
FR
IT
LI
NL
SE
Unilever N.V. Weena 455 3013 AL Rotterdam / NL | [N/P] |
Précédent [2008/32] | Pour :GB
Unilever PLC Unilever House Blackfriars London EC4P 4BQ / GB | ||
Pour :AT
BE
CH
DE
FR
IT
LI
NL
SE
Unilever N.V. Weena 455 3013 AL Rotterdam / NL | |||
Précédent [1984/35] | Pour :GB
UNILEVER PLC Unilever House Blackfriars P.O. Box 68 London EC4P 4BQ / GB | ||
Pour :AT
BE
CH
DE
FR
IT
LI
NL
SE
UNILEVER N.V. Weena 455 NL-3013 AL Rotterdam / NL | Inventeur(s) | 01 /
Ranger, Alan Edgar 22 Arran Road Maidstone Kent ME15 7TE / GB | [1984/35] | Mandataire(s) | Farwell, William Robert, et al PHILLIPS & LEIGH 5 Pemberton Row London EC4A 3BA / GB | [N/P] |
Précédent [1986/17] | Farwell, William Robert, et al PHILLIPS & LEIGH 7 Staple Inn High Holborn London WC1V 7QF / GB | ||
Précédent [1984/35] | Rogers, John Edward UNILEVER PLC Patent Division Colworth House Sharnbrook GB-Bedford MK44 1LQ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 84300262.7 | 17.01.1984 | [1984/35] | Numéro de priorité, date | GB19830001189 | 17.01.1983 Format original publié: GB 8301189 | GB19830001191 | 17.01.1983 Format original publié: GB 8301191 | [1984/35] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0117054 | Date: | 29.08.1984 | Langue: | EN | [1984/35] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0117054 | Date: | 11.11.1987 | Langue: | EN | [1987/46] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.05.1984 | Classification | IPC: | D21H1/48, B05C9/00 | [1984/35] | CPC: |
D21H25/08 (EP,US);
B05C9/08 (EP,US);
B05C9/14 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1984/35] | Titre | Allemand: | Verfahren und Vorrichtung zur Beschichtung von Papier und ähnlichem Material | [1984/35] | Anglais: | Method and apparatus for coating paper and the like | [1984/35] | Français: | Méthode et appareil pour le couchage du papier et matière analogue | [1984/35] | Procédure d'examen | 26.11.1984 | Requête en examen déposée [1985/26] | 11.12.1985 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M05) | 10.05.1986 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.07.1986 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 29.11.1986 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.01.1987 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 12.05.1987 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.08.1987 | Taxe de délivrance payée | 07.08.1987 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 12.08.1988 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1988/44] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.11.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.11.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | US2325798 [ ] (PORTER LAURENCE W); | GB1197856 [ ] (ST ANNES BOARD MILL CO LTD); | GB940704 [ ] (BRITISH CELLOPHANE LTD); | US2186957 [ ] (COLLINGS WILLIAM R, et al); | US2934467 [ ] (BERGSTEIN FRANK D); | US2252204 [ ] (ARTHUR REILLY); | GB1556805 [ ] (TOYO ALUMINIUM KK); | GB1143660 [ ]; | US3330688 [ ] (HALSEY BRENTON S, et al); | US3110612 [ ] (GOTTWALD BRUCE C, et al) |