Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | AU561589B | Dossier mondial | 14.05.1987 | B2 | AU2601184 | 04.10.1984 | A | Numéro de priorité | Date | US48096483 | 31.03.1983 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | EP0121381 | Dossier mondial | 05.09.1990 | B1 | EP0121381 | 22.10.1986 | A3 | EP0121381 | 10.10.1984 | A2 | Numéro de priorité | Date | US48096483 | 31.03.1983 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | CA1209714 | 12.08.1986 | A | Numéro de priorité | Date | US48096483 | 31.03.1983 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | DE3483111D1 | 11.10.1990 | D1 | Numéro de priorité | Date | US48096483 | 31.03.1983 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | DK166173C | 09.08.1993 | C | DK166173B | 15.03.1993 | B | DK174384 | 01.10.1984 | A | DK174384D0 | 30.03.1984 | D0 | Numéro de priorité | Date | US48096483 | 31.03.1983 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | ES8506925 | 01.08.1985 | A1 | Numéro de priorité | Date | US48096483 | 31.03.1983 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | FI83570C | 25.07.1991 | C | FI83570B | 15.04.1991 | B | FI841233 | 01.10.1984 | A | Numéro de priorité | Date | US48096483 | 31.03.1983 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | HK45191 | 14.06.1991 | A | Numéro de priorité | Date | US48096483 | 31.03.1983 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | JPH0517582B | 09.03.1993 | B2 | JPS59186058 | 22.10.1984 | A | Numéro de priorité | Date | US48096483 | 31.03.1983 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | KR910000958B | 19.02.1991 | B1 | KR840008189 | 13.12.1984 | A | Numéro de priorité | Date | US48096483 | 31.03.1983 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | MX155024 | 19.01.1988 | A | Numéro de priorité | Date | US48096483 | 31.03.1983 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | MY100645 | 29.12.1990 | A | Numéro de priorité | Date | US48096483 | 31.03.1983 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | NO166019C | 15.05.1991 | C | NO166019B | 04.02.1991 | B | NO841169L | 01.10.1984 | L | Numéro de priorité | Date | US48096483 | 31.03.1983 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | PH23011 | 03.03.1989 | A | Numéro de priorité | Date | US48096483 | 31.03.1983 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | US4545010 | 01.10.1985 | A | Numéro de priorité | Date | US48096483 | 31.03.1983 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | YU44869 | 30.04.1991 | B | YU58484 | 29.02.1988 | A | Numéro de priorité | Date | US48096483 | 31.03.1983 |