EP0125008 - Méthode de collage [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.02.1988 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 03.02.1988 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 23.03.1988 [1988/12] | Demandeur(s) | Pour :GB
BOSTIK LIMITED Ulverscroft Works Ulverscroft Road Leicester LE4 6BW / GB | Pour :DE
IT
BOSTIK GMBH Gattenhoferweg 36 Postfach 1260 D-61402 Oberursel / DE | Pour :FR
BOSTIK S.A. 5 Route de Saint Leu F-95360 Montmagny (Val d'Oise) / FR | [N/P] |
Précédent [1984/46] | Pour :GB
BOSTIK LIMITED Ulverscroft Works Ulverscroft Road Leicester LE4 6BW / GB | ||
Pour :DE
IT
BOSTIK GMBH Gattenhoferweg 36 Postfach 1260 D-61402 Oberursel / DE | |||
Pour :FR
BOSTIK S.A. 5 Route de Saint Leu F-95360 Montmagny (Val d'Oise) / FR | Inventeur(s) | 01 /
Gilch, Heinz Gerhard Holderlinweg 17a D-6380 Bad Homburg / DE | 02 /
von Voithenberg, Hubertus Hessenring 73 D-6380 Bad Homburg / DE | 03 /
Albert, Karl-Heinz Friedrichstrasse 22 D-6370 Oberursel Taunus / DE | [1984/46] | Mandataire(s) | Wetters, Basil David Peter, et al Emhart Patents Department Emhart International Ltd. 177 Walsall Road Birmingham B42 1BP / GB | [1985/37] |
Précédent [1984/46] | Bullows, Michael Emhart Patents Department P.O. Box 88 Ross Walk Belgrave Leicester LE4 5BX / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 84302277.3 | 03.04.1984 | [1984/46] | Numéro de priorité, date | GB19830009129 | 05.04.1983 Format original publié: GB 8309129 | [1984/46] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0125008 | Date: | 14.11.1984 | Langue: | EN | [1984/46] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0125008 | Date: | 11.03.1987 | Langue: | EN | [1987/11] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.08.1984 | Classification | IPC: | C09J3/16, C08G18/10, C08G18/42, C08L75/06, // A43B9/12, C08G18/28 ,(C08L75/06, 93:00, 45:00, 25:02) | [1984/46] | CPC: |
C08G18/10 (EP,US);
A43D25/20 (EP,US);
C08G18/089 (EP,US);
C09J175/06 (EP,US);
C09J5/06 (EP,US);
C08G2170/20 (EP,US);
| C-Set: |
C08G18/10, C08G18/2805 (EP,US);
C08G18/10, C08G18/307 (US,EP);
C09J175/06, C08L2666/02 (US,EP)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1984/46] | Titre | Allemand: | Klebeverfahren | [1984/46] | Anglais: | Methods of bonding | [1984/46] | Français: | Méthode de collage | [1984/46] | Procédure d'examen | 06.02.1985 | Requête en examen déposée [1985/18] | 02.12.1985 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 02.04.1986 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.06.1986 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 28.08.1986 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.11.1986 | Taxe de délivrance payée | 14.11.1986 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 12.12.1987 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1988/12] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.03.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]DE853483 (BAYER AG); | [A]US3437622 (DAHL ROLF); | [Y]FR2303058 (USM CORP [US]); | [Y]GB1479987 (INTEROX CHEMICALS LTD); | [A]DE3230009 (SCHWARZHEIDE SYNTHESEWERK VEB [DD]) |