EP0129966 - Circuit à module avec un refroidissement de grande efficacité [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 06.01.1989 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.01.1989 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 22.02.1989 [1989/08] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Cray Research, Inc. 608 Second Avenue South Minneapolis Minnesota 55420 / US | [N/P] |
Précédent [1985/01] | Pour tous les Etats désignés Cray Research, Inc. 608 Second Avenue South Minneapolis Minnesota 55420 / US | Inventeur(s) | 01 /
August, Melvin C. Route 6, Box 490 Chippewa Falls, WI 54279 / US | 02 /
Williams, John T. Route 8, Box 181 Chippewa Falls, WI 54279 / US | [1985/01] | Mandataire(s) | Newstead, Michael John, et al Haseltine Lake LLP Lincoln House, 5th floor 300 High Holborn London, WC1V 7JH / GB | [N/P] |
Précédent [1985/01] | Newstead, Michael John, et al Haseltine Lake & Co. 28 Southampton Buildings Chancery Lane London, WC2A 1AT / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 84302756.6 | 24.04.1984 | [1985/01] | Numéro de priorité, date | US19830487516 | 22.04.1983 Format original publié: US 487516 | US19840599688 | 17.04.1984 Format original publié: US 599688 | [1985/01] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0129966 | Date: | 02.01.1985 | Langue: | EN | [1985/01] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0129966 | Date: | 02.03.1988 | Langue: | EN | [1988/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.09.1984 | Classification | IPC: | H01L23/36, H05K7/20 | [1985/01] | CPC: |
H05K1/0206 (EP,US);
H01L23/36 (EP,US);
H01L2924/0002 (EP,US);
H05K2201/09054 (EP,US);
H05K2201/09572 (EP,US);
H05K2201/10416 (EP,US);
H05K2201/10689 (EP,US);
H05K2201/10969 (EP,US);
H05K3/341 (EP,US);
H05K3/429 (EP,US)
(-)
| C-Set: |
H01L2924/0002, H01L2924/00 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1985/01] | Titre | Allemand: | Schaltkreismodul mit Kühleinrichtung von hoher Wirksamkeit | [1985/01] | Anglais: | High cooling efficiency circuit module | [1985/01] | Français: | Circuit à module avec un refroidissement de grande efficacité | [1985/01] | Procédure d'examen | 04.03.1985 | Requête en examen déposée [1985/21] | 05.06.1986 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M08) | 06.02.1987 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.05.1987 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 02.09.1987 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.11.1987 | Taxe de délivrance payée | 19.11.1987 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 03.12.1988 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1989/08] | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.04.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.04.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [AP]EP0084866 (OLIN CORP [US]); | [AP]US4383270 (SCHELHORN ROBERT L); | [AD]US4120021 (ROUSH MAURICE DEAN) | [A] - IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, vol. 21, no. 9, February 1979, New York, USA; C.S.K. NG "Circuit module package", page 3591 | Examen | EP0055578 |