Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
21.08.1992 | Maintien du brevet (publication B2) | publié le 07.10.1992 [1992/41] |
18.05.1990 | Opposition formée | publié le 04.07.1990 [1990/27] |
24.06.1989 | Délivrance (prévue) | publié le 09.08.1989 [1989/32] |
02.09.1986 | Changement - premier rapport d'examen | publié le 22.10.1986 [1986/43] |
07.04.1986 | Premier rapport d'examen | |
18.12.1984 | Requête en examen présentée | publié le 20.02.1985 [1985/08] |
20.10.1984 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 19.12.1984 [1984/51] |