EP0136840 - Elément logique opto-électronique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 28.01.1993 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.01.1993 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 17.03.1993 [1993/11] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo 108-8001 / JP | [N/P] |
Précédent [1985/15] | Pour tous les Etats désignés NEC CORPORATION 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo / JP | Inventeur(s) | 01 /
Suzuki, Syuji c/o NEC Corporation 33-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo / JP | [1985/15] | Mandataire(s) | Pears, David Ashley, et al REDDIE & GROSE 16 Theobalds Road London WC1X 8PL / GB | [1985/15] | Numéro de la demande, date de dépôt | 84306040.1 | 04.09.1984 | [1985/15] | Numéro de priorité, date | JP19830163449 | 06.09.1983 Format original publié: JP 16344983 | JP19840076787 | 17.04.1984 Format original publié: JP 7678784 | [1985/15] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0136840 | Date: | 10.04.1985 | Langue: | EN | [1985/15] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0136840 | Date: | 17.09.1986 | Langue: | EN | [1986/38] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0136840 | Date: | 25.03.1992 | Langue: | EN | [1992/13] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 30.07.1986 | Classification | IPC: | G02F3/00, H01S3/103 | [1985/15] | CPC: |
G02F3/026 (EP,US);
G02F3/00 (EP,US);
H01S5/0608 (EP,US);
H01S5/06213 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, NL [1985/15] | Titre | Allemand: | Opto-elektronisches logisches Element | [1985/15] | Anglais: | Opto-electric logic element | [1985/15] | Français: | Elément logique opto-électronique | [1985/15] | Procédure d'examen | 18.09.1984 | Requête en examen déposée [1985/15] | 17.05.1988 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 18.11.1988 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.02.1989 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 17.08.1989 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.07.1990 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 09.01.1991 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.04.1991 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 03.09.1991 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 16.09.1991 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.12.1991 | Taxe de délivrance payée | 11.12.1991 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 29.12.1992 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1993/11] | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.08.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.09.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.09.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.09.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 22.09.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 13.09.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US3654497 (DYMENT JOHN C, et al); | [A]GB2114768 (WESTERN ELECTRIC CO); | [X]GB1097066 (RCA CORP) | [A] - IEEE SPECTRUM, vol. 18, June 181, pages 26-33, IEEE, New York, US; P.W. SMITH et al.: "Bistable optical devices promise subpicosecond switching" |