EP0138442 - Dispositif d'alimentation pour enveloppes [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 27.04.1987 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Xerox Corporation Xerox Square - 020 Rochester New York 14644 / US | [N/P] |
Précédent [1985/17] | Pour tous les Etats désignés XEROX CORPORATION Xerox Square - 020 Rochester New York 14644 / US | Inventeur(s) | 01 /
Tam, Alexander 1282 Mattox Road Apt.40 Hayward California 94541 / US | [1985/17] | Mandataire(s) | Goode, Ian Roy, et al Essex House 12/13 Essex Street London WC2R 3AA / GB | [N/P] |
Précédent [1985/17] | Goode, Ian Roy, et al Rank Xerox Ltd Patent Department Parkway Marlow Buckinghamshire SL7 1YL / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 84306517.8 | 25.09.1984 | [1985/17] | Numéro de priorité, date | US19830536043 | 26.09.1983 Format original publié: US 536043 | [1985/17] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0138442 | Date: | 24.04.1985 | Langue: | EN | [1985/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.02.1985 | Classification | IPC: | B65H3/06 | [1985/17] | CPC: |
B65H3/063 (EP,US);
B65H1/12 (EP,US);
B65H3/56 (EP,US);
B65H2402/46 (EP,US);
B65H2511/12 (EP,US);
B65H2511/22 (EP,US);
B65H2701/1916 (EP,US)
(-)
| C-Set: |
B65H2511/12, B65H2220/01 (EP,US);
B65H2511/22, B65H2220/04 (US,EP) | Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1985/17] | Titre | Allemand: | Zuführeinrichtung für Briefumschläge | [1985/24] | Anglais: | Envelope feeder | [1985/17] | Français: | Dispositif d'alimentation pour enveloppes | [1985/24] | Dossier détruit : | 28.05.1993 | Procédure dexamen | 30.09.1985 | Requête en examen déposée [1985/50] | 14.07.1986 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 25.11.1986 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1987/25] | 16.01.1987 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1987/25] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.09.1986 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | DE1936535 [ ] (SPERRY RAND CORP); | US3539179 [ ] (BERGMAN CHARLES T, et al) |