Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] |
27.04.1987 | Demande réputée retirée | publié le 16.06.1987 [1987/25] |
10.07.1986 | Premier rapport d'examen | |
10.10.1985 | Requête en examen présentée | publié le 11.12.1985 [1985/50] |
09.04.1985 | Changement - titre allemand | publié le 12.06.1985 [1985/24] |
09.04.1985 | Changement - titre français | publié le 12.06.1985 [1985/24] |
22.02.1985 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 24.04.1985 [1985/17] |