EP0147041 - Dispositif de protection d'erreurs [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [1985/31] | Dispositif de correction d'erreurs | ||
[1991/17] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.02.1992 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 27.02.1992 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 15.04.1992 [1992/16] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Laser Magnetic Storage International Company 4425 Arrows West Drive Colorado Springs Colorado 80907 / US | [N/P] |
Précédent [1987/06] | Pour tous les Etats désignés Laser Magnetic Storage International Company 4425 Arrows West Drive Colorado Springs Colorado 80907 / US | ||
Précédent [1985/27] | Pour tous les Etats désignés OPTICAL STORAGE INTERNATIONAL - US 8100-34th Avenue South Minneapolis Minnesota 55440 / US | Inventeur(s) | 01 /
Fritze, Keith Robert 4756 Woodsorrel Court Colorado Springs Colorado 80917 / US | [1985/27] | Mandataire(s) | Strijland, Wilfred, et al INTERNATIONAAL OCTROOIBUREAU B.V., Prof. Holstlaan 6 5656 AA Eindhoven / NL | [N/P] |
Précédent [1988/18] | Strijland, Wilfred, et al INTERNATIONAAL OCTROOIBUREAU B.V., Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | ||
Précédent [1987/06] | Miller, Joseph J. MILLER & CO. 34 Bedford Row, Holborn London WC1R 4JH / GB | ||
Précédent [1985/27] | Caro, William Egerton J. MILLER & CO. Lincoln House 296-302 High Holborn London WC1V 7JH / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 84307709.0 | 08.11.1984 | [1985/27] | Numéro de priorité, date | US19830564273 | 22.12.1983 Format original publié: US 564273 | [1985/27] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0147041 | Date: | 03.07.1985 | Langue: | EN | [1985/27] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0147041 | Date: | 03.02.1988 | Langue: | EN | [1988/05] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0147041 | Date: | 24.04.1991 | Langue: | EN | [1991/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.12.1987 | Classification | IPC: | H03M13/00, G06F11/10, G11B20/18 | [1988/05] | CPC: |
H03M13/151 (EP,US)
|
Précédent IPC [1988/03] | H03M13/00, G11B20/18, G11B20/18 | ||
Précédent IPC [1985/27] | G06F11/10, G11B20/18 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB, NL [1985/27] | Titre | Allemand: | Fehlerschutzeinrichtung | [1991/17] | Anglais: | Error protection apparatus | [1991/17] | Français: | Dispositif de protection d'erreurs | [1991/17] |
Précédent [1985/31] | Fehlerkorrektureinrichtung | ||
Précédent [1985/27] | Error correction apparatus | ||
Précédent [1985/31] | Dispositif de correction d'erreurs | Procédure d'examen | 02.08.1988 | Requête en examen déposée [1988/45] | 11.09.1989 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 29.12.1989 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.03.1990 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 04.04.1990 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.06.1990 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 24.10.1990 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.01.1991 | Taxe de délivrance payée | 23.01.1991 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 25.01.1992 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1992/16] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.09.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.11.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.11.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.11.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.11.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 03.08.1988 | M02   Taxe payée le   31.08.1988 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | NL | 24.04.1991 | [1992/03] | Citations: | Recherche | [A]US3648236 (BURTON HERBERT O); | [A]EP0096109 (TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO [JP]) | [A] - IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTERS, vol. C-31, no. 2, February 1982, pages 170-175, IEEE, New York, US; K.Y. LIU: "Architecture for VLSI design of Reed-Solomon encoders" | [A] - PROCEEDINGS OF SPIE-THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING, Arlington, Virginia, 8th-9th June 1983, vol. 421, pages 65-78, Bellingham, Washington, US; S. DEODHAR et al.: "High speed interleaved Reed-Solomon error detection and correction system" |