Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | EP0149317 | Dossier mondial | 21.01.1987 | A3 | EP0149317 | 24.07.1985 | A2 | Numéro de priorité | Date | GB8400954 | 13.01.1984 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | GB2153144 | 14.08.1985 | A | GB8400954D0 | 15.02.1984 | D0 | Numéro de priorité | Date | GB8400954 | 13.01.1984 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | JPS60161641 | 23.08.1985 | A | Numéro de priorité | Date | GB8400954 | 13.01.1984 |