Etats contractants désignés | AT | | BE | | CH | | DE | | FR | | IT | | LI | | LU | | NL | | SE | | Procédure dexamen | 20.10.1987 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0}
[1988/11] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.10.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 21.07.1987 | M02  
Pas encore payé | Données INPADOC Tooltip | LOEB nest pas responsable de lexactitude des données relatives à la situation juridique dans la phase post-délivrance, y compris - et sans restriction - de leur exhaustivité, de leur actualité ou de leur pertinence à légard dun but spécifique. Pour obtenir des informations officielles, veuillez vous adresser aux services nationaux de la propriété industrielle compétents. | Date de lévénement: | 24.07.1985 | | Description de lévénement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Designated State(s): | AT BE CH DE FR IT LI LU NL SE | | Date de lévénement: | 21.01.1987 | | Description de lévénement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A3 | Designated State(s): | AT BE CH DE FR IT LI LU NL SE | | Date de lévénement: | 16.03.1988 | | Description de lévénement: | APPLICATION DEEMED TO BE WITHDRAWN | Effective DATE: | 19870722 | | Date de lévénement: | 11.06.1986 | | Description de lévénement: | PARTY DATA CHANGED (APPLICANT DATA CHANGED OR RIGHTS OF AN APPLICATION TRANSFERRED) | OWNER: | STC PLC | | Date de lévénement: | 03.12.1986 | | Description de lévénement: | PARTY DATA CHANGED (APPLICANT DATA CHANGED OR RIGHTS OF AN APPLICATION TRANSFERRED) | OWNER: | STC PLC | | Date de lévénement: | 08.08.2007 | | Description de lévénement: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | HEEKS, JOHN STUART | | Date de lévénement: | 08.08.2007 | | Description de lévénement: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | MUN, JOSEPH | | Date de lévénement: | 08.08.2007 | | Description de lévénement: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | PLUMB, RICHARD GORDON | | Date de lévénement: | 02.12.1986 | | Description de lévénement: | SEARCH REPORT DESPATCHED | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009013 | | Date de lévénement: | 24.05.1985 | | Description de lévénement: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Date de lévénement: | 28.01.1988 | | Description de lévénement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWN | |